MARIYA SEMENOVA
|
Aktivní
|
jednatel |
09.10.2019 |
Adresa: |
119121, Moskva, Viktorenko 9 |
|
MARIYA SEMENOVA
|
Aktivní
|
jednatel |
09.10.2019 |
Adresa: |
Moskva, Viktorenko 9, 119121, Viktorenko 9, 119121 Moskva, Rusko |
|
Tomáš Hudec
|
Neaktivní
od 09.10.2019
|
jedntel |
22.12.2018 |
Adresa: |
46605, 12092401, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Lukášov, Pod Prosečí, 99, 1 |
|
Tomáš Hudec
|
Neaktivní
od 09.10.2019
|
jedntel |
22.12.2018 |
Adresa: |
46605, 12092401, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Lukášov, Pod Prosečí, 99, 1, Pod Prosečí 99/1, Lukášov, 46605 Jablonec nad Nisou |
|
DAVID MRÁKOTA
|
Neaktivní
od 22.12.2018
|
jednatel |
18.01.2016 |
Adresa: |
11000, 21723613, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24 |
|
DAVID MRÁKOTA
|
Neaktivní
od 22.12.2018
|
jednatel |
18.01.2016 |
Adresa: |
11000, 21723613, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24, Rybná 716/24, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
MARTIN PŘIBYL
|
Neaktivní
od 18.01.2016
|
jednatel |
19.11.2014 |
Adresa: |
46331, 23559977, Bílý Kostel nad Nisou, Bílý Kostel nad Nisou, 206 |
|
MARTIN PŘIBYL
|
Neaktivní
od 18.01.2016
|
jednatel |
19.11.2014 |
Adresa: |
46331, 23559977, Liberec, Bílý Kostel nad Nisou, Bílý Kostel nad Nisou, 206, č.p. 206, 46331 Bílý Kostel nad Nisou |
|