JIŘÍ ZAJÍC
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.03.2023 |
Adresa: |
66451, 77916417, Brno-venkov, Kobylnice, Kobylnice, Uzavřená, 352 |
|
JIŘÍ ZAJÍC
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.03.2023 |
Adresa: |
66451, 77916417, Brno-venkov, Kobylnice, Kobylnice, Uzavřená, 352, Uzavřená 352, 66451 Kobylnice |
|
JIŘÍ ZAJÍC
|
Neaktivní
od 01.03.2023
|
Jednatel |
18.02.2023 |
Adresa: |
66401, 24112003, Brno-venkov, Kanice, Kanice, 76 |
|
JIŘÍ ZAJÍC
|
Neaktivní
od 01.03.2023
|
Jednatel |
18.02.2023 |
Adresa: |
66401, 24112003, Brno-venkov, Kanice, Kanice, 76, č.p. 76, 66401 Kanice |
|
JIŘÍ ZAJÍC
|
Neaktivní
od 18.02.2023
|
Jednatel |
20.11.2014 |
Adresa: |
66401, 42376271, Brno-venkov, Kanice, Kanice, 299 |
|
KATEŘINA ZAJÍCOVÁ
|
Neaktivní
od 09.12.2021
|
Jednatel |
20.11.2014 |
Adresa: |
66401, 42376271, Brno-venkov, Kanice, Kanice, 299 |
|
KATEŘINA ZAJÍCOVÁ
|
Neaktivní
od 09.12.2021
|
Jednatel |
20.11.2014 |
Adresa: |
66401, 42376271, Brno-venkov, Kanice, Kanice, 299, č.p. 299, 66401 Kanice |
|
JIŘÍ ZAJÍC
|
Neaktivní
od 18.02.2023
|
Jednatel |
20.11.2014 |
Adresa: |
66401, 42376271, Brno-venkov, Kanice, Kanice, 299, č.p. 299, 66401 Kanice |
|