DAVID HORT
|
Aktivní
|
jednatel |
20.03.2020 |
Adresa: |
10000, 79859534, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Za strašnickou vozovnou, 3438, 20 |
|
DAVID HORT
|
Aktivní
|
jednatel |
20.03.2020 |
Adresa: |
10000, 79859534, Praha, Strašnice, Za strašnickou vozovnou, 3438, 20, Za strašnickou vozovnou 3438/20, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
JÁN BALKO
|
Aktivní
|
jednatel |
23.10.2019 |
Adresa: |
66448, 79250424, Brno-venkov, Moravany, Moravany, U Hájku, 924, 71 |
|
JÁN BALKO
|
Aktivní
|
jednatel |
23.10.2019 |
Adresa: |
66448, 79250424, Brno-venkov, Moravany, Moravany, U Hájku, 924, 71, U Hájku 924/71, 66448 Moravany |
|
DAVID HORT
|
Neaktivní
od 20.03.2020
|
jednatel |
20.06.2019 |
Adresa: |
13000, 21766223, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Vinohradská, 2333, 166 |
|
DAVID HORT
|
Neaktivní
od 20.03.2020
|
jednatel |
20.06.2019 |
Adresa: |
13000, 21766223, Praha, Vinohrady, Vinohradská, 2333, 166, Vinohradská 2333/166, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
JÁN BALKO
|
Neaktivní
od 23.10.2019
|
jednatel |
21.11.2014 |
Adresa: |
17000, 22300929, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Bubenská, 576, 21 |
|
JÁN BALKO
|
Neaktivní
od 23.10.2019
|
jednatel |
21.11.2014 |
Adresa: |
17000, 22300929, Praha, Holešovice, Bubenská, 576, 21, Bubenská 576/21, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|