Mgr. KAREL BERNT
|
Aktivní
|
Člen |
16.08.2024 |
Adresa: |
43111, 23550937, Chomutov, Jirkov, Jirkov, Chomutovská, 367, Chomutovská 367, 43111 Jirkov |
|
LUDĚK GREŽO
|
Aktivní
|
Předseda |
26.08.2020 |
Adresa: |
43001, 23519711, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Sluneční, 3907 |
|
Mgr. KAREL BERNT
|
Aktivní
|
Člen |
26.08.2020 |
Adresa: |
43111, 23556811, Chomutov, Jirkov, Vinařice, 18 |
|
Bc. RADEK VIMR
|
Aktivní
|
Člen |
26.08.2020 |
Adresa: |
43003, 23522691, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Jiráskova, 4206 |
|
Bc. RADEK VIMR
|
Aktivní
|
Člen |
26.08.2020 |
Adresa: |
43003, 23522691, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Jiráskova, 4206, Jiráskova 4206, 43003 Chomutov |
|
LUDĚK GREŽO
|
Aktivní
|
Předseda |
26.08.2020 |
Adresa: |
43001, 23519711, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Sluneční, 3907, Sluneční 3907, 43001 Chomutov |
|
Mgr. KAREL BERNT
|
Neaktivní
od 16.08.2024
|
Člen |
26.08.2020 |
Adresa: |
43111, 23556811, Chomutov, Jirkov, Vinařice, 18, Vinařice 18, 43111 Jirkov |
|
Bc. KAREL BERNT
|
Neaktivní
od 26.08.2020
|
Člen |
19.09.2019 |
Adresa: |
43111, 23556811, Chomutov, Jirkov, Vinařice, 18 |
|
Bc. KAREL BERNT
|
Neaktivní
od 26.08.2020
|
Člen |
19.09.2019 |
Adresa: |
43111, 23556811, Chomutov, Jirkov, Vinařice, 18, Vinařice 18, 43111 Jirkov |
|
LUCIE KUČEROVÁ
|
Neaktivní
od 26.08.2020
|
Člen |
06.10.2017 |
Adresa: |
43004, 23532190, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Zahradní, 5177 |
|
LUCIE KUČEROVÁ
|
Neaktivní
od 26.08.2020
|
Člen |
06.10.2017 |
Adresa: |
43004, 23532190, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Zahradní, 5177, Zahradní 5177, 43004 Chomutov |
|
LUCIE KUČEROVÁ
|
Neaktivní
od 06.10.2017
|
Člen |
27.09.2017 |
Adresa: |
43003, 23521104, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Václavská, 4046 |
|
LUCIE KUČEROVÁ
|
Neaktivní
od 06.10.2017
|
Člen |
27.09.2017 |
Adresa: |
43003, 23521104, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Václavská, 4046, Václavská 4046, 43003 Chomutov |
|
LUDĚK GREŽO
|
Neaktivní
od 26.08.2020
|
Předseda |
25.07.2016 |
Adresa: |
43001, 23519711, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Sluneční, 3907 |
|
LUDĚK GREŽO
|
Neaktivní
od 26.08.2020
|
Předseda |
25.07.2016 |
Adresa: |
43001, 23519711, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Sluneční, 3907, Sluneční 3907, 43001 Chomutov |
|
LUDĚK GREŽO
|
Neaktivní
od 25.07.2016
|
Předseda |
26.11.2014 |
Adresa: |
43003, 23508361, Chomutov, Chomutov, Roháčova, 2717, 16 |
|
LUCIE TENKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.09.2017
|
Člen |
26.11.2014 |
Adresa: |
43003, 23521104, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Václavská, 4046 |
|
Bc. KAREL BERNT
|
Neaktivní
od 19.09.2019
|
Člen |
26.11.2014 |
Adresa: |
43001, 23526998, Chomutov, Chomutov, Karla Buriana, 4639 |
|
JAN OBERSTEIN
|
Neaktivní
od 26.08.2020
|
Člen |
26.11.2014 |
Adresa: |
43003, 23516160, Chomutov, Chomutov, Osvobození, 3548, 17 |
|
JAROSLAV PROCHÁZKA
|
Neaktivní
od 26.08.2020
|
Člen |
26.11.2014 |
Adresa: |
43003, 23521007, Chomutov, Chomutov, Cihlářská, 4036 |
|
LUDĚK GREŽO
|
Neaktivní
od 25.07.2016
|
Předseda |
26.11.2014 |
Adresa: |
43003, 23508361, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Roháčova, 2717, 16, Roháčova 2717/16, 43003 Chomutov |
|
LUCIE TENKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.09.2017
|
Člen |
26.11.2014 |
Adresa: |
43003, 23521104, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Václavská, 4046, Václavská 4046, 43003 Chomutov |
|
Bc. KAREL BERNT
|
Neaktivní
od 19.09.2019
|
Člen |
26.11.2014 |
Adresa: |
43001, 23526998, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Karla Buriana, 4639, Karla Buriana 4639, 43001 Chomutov |
|
JAROSLAV PROCHÁZKA
|
Neaktivní
od 26.08.2020
|
Člen |
26.11.2014 |
Adresa: |
43003, 23521007, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Cihlářská, 4036, Cihlářská 4036, 43003 Chomutov |
|
Jan Oberstein
|
Neaktivní
od 26.08.2020
|
Člen |
26.11.2014 |
Adresa: |
43003, 23516160, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Osvobození, 3548, 17, Osvobození 3548/17, 43003 Chomutov |
|