PAVEL KLANICA
|
Aktivní
|
Jednatel |
06.09.2022 |
Adresa: |
15000, 22101047, Praha, Smíchov, Radlická, 2343, 48 |
|
PAVEL KLANICA
|
Aktivní
|
Jednatel |
06.09.2022 |
Adresa: |
15000, 22101047, Praha, Smíchov, Radlická, 2343, 48, Radlická 2343/48, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
MILAN PŘÍBORSKÝ
|
Neaktivní
od 06.09.2022
|
jednatel |
19.05.2016 |
Adresa: |
77900, 25325744, Olomouc, Olomouc, Hodolany, Jiráskova, 1186, 10b |
|
MILAN PŘÍBORSKÝ
|
Neaktivní
od 06.09.2022
|
jednatel |
19.05.2016 |
Adresa: |
77900, 25325744, Olomouc, Olomouc, Hodolany, Jiráskova, 1186, 10b, Jiráskova 1186/10b, Hodolany, 77900 Olomouc |
|
LUKÁŠ VÁVRA
|
Neaktivní
od 19.05.2016
|
jednatel |
17.02.2015 |
Adresa: |
53345, 7623038, Stéblová, Stéblová, 12 |
|
LUKÁŠ VÁVRA
|
Neaktivní
od 19.05.2016
|
jednatel |
17.02.2015 |
Adresa: |
53345, 7623038, Pardubice, Stéblová, Stéblová, 12, č.p. 12, 53345 Stéblová |
|
JIŘÍ SEDLÁK
|
Neaktivní
od 19.05.2016
|
jednatel |
26.11.2014 |
Adresa: |
53345, 7623038, Stéblová, Stéblová, 12 |
|
JIŘÍ SEDLÁK
|
Neaktivní
od 19.05.2016
|
jednatel |
26.11.2014 |
Adresa: |
53345, 7623038, Pardubice, Stéblová, Stéblová, 12, č.p. 12, 53345 Stéblová |
|