Mgr. PETER KARAS
|
Aktivní
|
jednatel A |
07.08.2023 |
Adresa: |
13000, 81439806, Praha, Žižkov, Olgy Havlové, 2914, 52, Olgy Havlové 2914/52, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
BARBORA KARAS
|
Aktivní
|
jednatel B |
07.08.2023 |
Adresa: |
13000, 81439806, Praha, Žižkov, Olgy Havlové, 2914, 52, Olgy Havlové 2914/52, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
PETER KARAS
|
Aktivní
|
jednatel |
22.01.2022 |
Adresa: |
13000, 81439806, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Olgy Havlové, 2914, 52 |
|
PETER KARAS
|
Neaktivní
od 07.08.2023
|
jednatel |
22.01.2022 |
Adresa: |
13000, 81439806, Praha, Žižkov, Olgy Havlové, 2914, 52, Olgy Havlové 2914/52, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
GABRIELA KARAS
|
Neaktivní
od 26.11.2019
|
jednatel |
03.02.2019 |
Adresa: |
12000, 21731390, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Žitná, 562, 10 |
|
GABRIELA KARAS
|
Neaktivní
od 26.11.2019
|
jednatel |
03.02.2019 |
Adresa: |
12000, 21731390, Praha, Nové Město, Žitná, 562, 10, Žitná 562/10, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
PETER KARAS
|
Neaktivní
od 22.01.2022
|
jednatel |
16.02.2018 |
Adresa: |
13000, 21770271, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Květinková, 345, 2 |
|
PETER KARAS
|
Neaktivní
od 22.01.2022
|
jednatel |
16.02.2018 |
Adresa: |
13000, 21770271, Praha, Žižkov, Květinková, 345, 2, Květinková 345/2, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Peter Karas
|
Neaktivní
od 16.02.2018
|
jednatel |
09.03.2015 |
Adresa: |
12000, 21754837, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Chopinova, 1556, 6 |
|
PETER KARAS
|
Neaktivní
od 16.02.2018
|
jednatel |
09.03.2015 |
Adresa: |
12000, 21754837, Praha, Vinohrady, Chopinova, 1556, 6, Chopinova 1556/6, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
GABRIELA KARAS
|
Neaktivní
od 03.02.2019
|
jednatel |
24.02.2015 |
Adresa: |
12000, 21754837, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Chopinova, 1556, 6 |
|
GABRIELA KARAS
|
Neaktivní
od 03.02.2019
|
jednatel |
24.02.2015 |
Adresa: |
12000, 21754837, Praha, Vinohrady, Chopinova, 1556, 6, Chopinova 1556/6, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
PETER KARAS
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
jednatel |
12.01.2015 |
Adresa: |
12000, 21754837, Praha 2, Vinohrady, Chopinova, 1556, 6 |
|
PETER KARAS
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
jednatel |
12.01.2015 |
Adresa: |
12000, 21754837, Praha, Vinohrady, Chopinova, 1556, 6, Chopinova 1556/6, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. PAVEL KUČERA
|
Neaktivní
od 12.01.2015
|
jednatel |
04.12.2014 |
Adresa: |
12000, 21741468, Praha 2, Vinohrady, Londýnská, 215, 37 |
|
Ing. PAVEL KUČERA
|
Neaktivní
od 12.01.2015
|
jednatel |
04.12.2014 |
Adresa: |
12000, 21741468, Praha, Vinohrady, Londýnská, 215, 37, Londýnská 215/37, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|