Ludmila Slouková
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
27.07.2024 |
Adresa: |
67801, 15241211, Blansko, Blansko, Blansko, Kamnářská, 2014, 3, Kamnářská 2014/3, 67801 Blansko |
|
Ing. KAREL FORAL
|
Aktivní
|
Člen výboru |
27.07.2024 |
Adresa: |
67801, 74114611, Blansko, Blansko, Těchov, 344, Těchov 344, 67801 Blansko |
|
PharmDr. DANA DVOŘÁČKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
27.07.2024 |
Adresa: |
67801, 15194621, Blansko, Blansko, Lažánky, 124, Lažánky 124, 67801 Blansko |
|
Ing. KAREL FORAL
|
Aktivní
|
člen výboru |
15.03.2020 |
Adresa: |
67801, 74114611, Blansko, Blansko, Těchov, 344 |
|
LUDMILA SLOUKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
24.12.2019 |
Adresa: |
67801, 15241211, Blansko, Blansko, Blansko, Kamnářská, 2014, 3 |
|
PharmDr. DANA DVOŘÁČKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
24.12.2019 |
Adresa: |
67801, 15194621, Blansko, Blansko, Lažánky, 124 |
|
Ing. KAREL FORAL
|
Neaktivní
od 27.07.2024
|
člen výboru |
15.03.2020 |
Adresa: |
67801, 74114611, Blansko, Blansko, Těchov, 344, Těchov 344, 67801 Blansko |
|
Ing. KAREL FORAL
|
Neaktivní
od 15.03.2020
|
člen výboru |
24.12.2019 |
Adresa: |
67801, 15241211, Blansko, Blansko, Blansko, Kamnářská, 2014, 3 |
|
Ing. KAREL FORAL
|
Neaktivní
od 15.03.2020
|
člen výboru |
24.12.2019 |
Adresa: |
67801, 15241211, Blansko, Blansko, Blansko, Kamnářská, 2014, 3, Kamnářská 2014/3, 67801 Blansko |
|
PharmDr. DANA DVOŘÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.07.2024
|
člen výboru |
24.12.2019 |
Adresa: |
67801, 15194621, Blansko, Blansko, Lažánky, 124, Lažánky 124, 67801 Blansko |
|
Ludmila Slouková
|
Neaktivní
od 27.07.2024
|
předseda výboru |
24.12.2019 |
Adresa: |
67801, 15241211, Blansko, Blansko, Blansko, Kamnářská, 2014, 3, Kamnářská 2014/3, 67801 Blansko |
|
Ing. KAREL FORAL
|
Neaktivní
od 24.12.2019
|
člen výboru |
05.11.2015 |
Adresa: |
67801, 15241211, Blansko, Blansko, Kamnářská, 2014, 3 |
|
Ing. KAREL FORAL
|
Neaktivní
od 24.12.2019
|
člen výboru |
05.11.2015 |
Adresa: |
67801, 15241211, Blansko, Blansko, Blansko, Kamnářská, 2014, 3, Kamnářská 2014/3, 67801 Blansko |
|
Ing. KAREL FORAL
|
Neaktivní
od 05.11.2015
|
člen výboru |
28.11.2014 |
Adresa: |
67801, 15241211, Blansko, Blansko, Blansko, Kamnářská, 2014, 3 |
|
LUDMILA SLOUKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.12.2019
|
předseda výboru |
28.11.2014 |
Adresa: |
67801, 15241211, Blansko, Blansko, Kamnářská, 2014, 3 |
|
Mgr. DANA DVOŘÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.12.2019
|
člen výboru |
28.11.2014 |
Adresa: |
67801, 15194621, Blansko, Lažánky, 124 |
|
Ing. KAREL FORAL
|
Neaktivní
od 05.11.2015
|
člen výboru |
28.11.2014 |
Adresa: |
67801, 15241211, Blansko, Blansko, Blansko, Kamnářská, 2014, 3, Kamnářská 2014/3, 67801 Blansko |
|
Ludmila Slouková
|
Neaktivní
od 24.12.2019
|
předseda výboru |
28.11.2014 |
Adresa: |
67801, 15241211, Blansko, Blansko, Blansko, Kamnářská, 2014, 3, Kamnářská 2014/3, 67801 Blansko |
|
Mgr. DANA DVOŘÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.12.2019
|
člen výboru |
28.11.2014 |
Adresa: |
67801, 15194621, Blansko, Blansko, Lažánky, 124, Lažánky 124, 67801 Blansko |
|