MYKOLA BARIN
|
Aktivní
|
Jednatel |
11.12.2019 |
Adresa: |
94214, Alchevsk, ul. Lenina 158 |
|
MYKOLA BARIN
|
Aktivní
|
Jednatel |
11.12.2019 |
Adresa: |
Alchevsk, ul. Lenina 158, 94214, ul. Lenina 158, 94214 Alchevsk, Ukrajina |
|
ROBIN KUDRÁČ
|
Neaktivní
od 11.12.2019
|
Jednatel |
28.11.2018 |
Adresa: |
43801, 9163352, Louny, Blšany, Liběšovice, 12 |
|
ROBIN KUDRÁČ
|
Neaktivní
od 11.12.2019
|
Jednatel |
28.11.2018 |
Adresa: |
43801, 9163352, Louny, Blšany, Liběšovice, 12, Liběšovice 12, 43801 Blšany |
|
ROBIN KUDRÁČ
|
Neaktivní
od 28.11.2018
|
Jednatel |
11.09.2018 |
Adresa: |
12800, 21738513, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Oldřichova, 528, 43 |
|
ROBIN KUDRÁČ
|
Neaktivní
od 28.11.2018
|
Jednatel |
11.09.2018 |
Adresa: |
12800, 21738513, Praha, Nusle, Oldřichova, 528, 43, Oldřichova 528/43, Nusle, 12800 Praha 2 |
|
MICHEL JOSEPH THEOPHIL MARCOEN
|
Neaktivní
od 19.06.2018
|
jednatel |
24.04.2015 |
Adresa: |
83107, Bratislava III. - Vajnory, Roĺnická 187 |
|
MICHEL JOSEPH THEOPHIL MARCOEN
|
Neaktivní
od 19.06.2018
|
jednatel |
24.04.2015 |
Adresa: |
Bratislava III. - Vajnory, Roĺnická 187, 83107, Roĺnická 187, 83107 Bratislava III. - Vajnory, Slovensko |
|
Michal Kábrt
|
Neaktivní
od 24.04.2015
|
|
05.12.2014 |
Adresa: |
55101, 7284616, Jaroměř, Pražské Předměstí, Hradecká, 669 |
|
Michal Kábrt
|
Neaktivní
od 24.04.2015
|
|
05.12.2014 |
Adresa: |
55101, 7284616, Náchod, Jaroměř, Pražské Předměstí, Hradecká, 669, Hradecká 669, Pražské Předměstí, 55101 Jaroměř |
|