DAVID DANĚK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
05.02.2021 |
Adresa: |
25083, 28170521, Praha-východ, Zlatá, Zlatá, 119 |
|
DAVID DANĚK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
05.02.2021 |
Adresa: |
25083, 28170521, Praha-východ, Zlatá, Zlatá, 119, č.p. 119, 25083 Zlatá |
|
Mgr. JIŘÍ BUCHVALDEK
|
Neaktivní
od 05.02.2021
|
člen představenstva |
03.04.2020 |
Adresa: |
11000, 21702217, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Ostrovní, 146, 16 |
|
Mgr. Jiří Buchvaldek
|
Neaktivní
od 05.02.2021
|
člen představenstva |
03.04.2020 |
Adresa: |
11000, 21702217, Praha, Nové Město, Ostrovní, 146, 16, Ostrovní 146/16, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
HELENA GERALDINE FELIXOVÁ
|
Neaktivní
od 03.04.2020
|
člen představenstva |
18.01.2018 |
Adresa: |
12800, 21758026, Hlavní město Praha, Praha, Vyšehrad, Vratislavova, 18, 34 |
|
HELENA GERALDINE FELIXOVÁ
|
Neaktivní
od 03.04.2020
|
člen představenstva |
18.01.2018 |
Adresa: |
12800, 21758026, Praha, Vyšehrad, Vratislavova, 18, 34, Vratislavova 18/34, Vyšehrad, 12800 Praha 2 |
|
JIŘÍ BUCHVALDEK
|
Neaktivní
od 18.01.2018
|
Člen představenstva |
12.08.2017 |
Adresa: |
11000, 21702217, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Ostrovní, 146, 16 |
|
JIŘÍ BUCHVALDEK
|
Neaktivní
od 18.01.2018
|
Člen představenstva |
12.08.2017 |
Adresa: |
11000, 21702217, Praha, Nové Město, Ostrovní, 146, 16, Ostrovní 146/16, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. FAHMI BALA
|
Neaktivní
od 12.08.2017
|
člen představenstva |
20.10.2015 |
Adresa: |
14000, 22752412, Praha, Nusle, Nad Nuslemi, 652, 8 |
|
Ing. FAHMI BALA
|
Neaktivní
od 12.08.2017
|
člen představenstva |
20.10.2015 |
Adresa: |
14000, 22752412, Praha, Nusle, Nad Nuslemi, 652, 8, Nad Nuslemi 652/8, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Mgr. JIŘÍ BUCHVALDEK
|
Neaktivní
od 20.10.2015
|
člen představenstva |
08.12.2014 |
Adresa: |
11000, 21702217, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Ostrovní, 146, 16 |
|
Mgr. Jiří Buchvaldek
|
Neaktivní
od 20.10.2015
|
člen představenstva |
08.12.2014 |
Adresa: |
11000, 21702217, Praha, Nové Město, Ostrovní, 146, 16, Ostrovní 146/16, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|