Ing. JANA HÝBLOVÁ LOMOZIKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
31.12.2022 |
Adresa: |
69631, 82143994, Hodonín, Bukovany, Bukovany, 292 |
|
Ing. JANA HÝBLOVÁ LOMOZIKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
31.12.2022 |
Adresa: |
69631, 82143994, Hodonín, Bukovany, Bukovany, 292, č.p. 292, 69631 Bukovany |
|
JAROSLAV MARTINEK
|
Aktivní
|
jednatel |
12.02.2015 |
Adresa: |
59231, 3466078, Nové Město na Moravě, Nové Město na Moravě, Německého, 821 |
|
JAROSLAV MARTINEK
|
Aktivní
|
jednatel |
12.02.2015 |
Adresa: |
59231, 3466078, Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Nové Město na Moravě, Německého, 821, Německého 821, 59231 Nové Město na Moravě |
|
Ing. JANA HÝBLOVÁ LOMOZIKOVÁ
|
Neaktivní
od 31.12.2022
|
jednatel |
11.09.2019 |
Adresa: |
69701, 13442520, Hodonín, Kyjov, Boršov, Boršovská, 3111, 88 |
|
Ing. JANA HÝBLOVÁ LOMOZIKOVÁ
|
Neaktivní
od 31.12.2022
|
jednatel |
11.09.2019 |
Adresa: |
69701, 13442520, Hodonín, Kyjov, Boršov, Boršovská, 3111, 88, Boršovská 3111/88, Boršov, 69701 Kyjov |
|
RICHARD TOMÁŠEK
|
Neaktivní
od 12.02.2015
|
jednatel |
08.12.2014 |
Adresa: |
67401, 18771599, Třebíč, Nové Dvory, Novodvorská, 1042, 18 |
|
Ing. JANA LOMOZIKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.09.2019
|
jednatel |
08.12.2014 |
Adresa: |
69701, 13442520, Hodonín, Kyjov, Boršov, Boršovská, 3111, 88 |
|
RICHARD TOMÁŠEK
|
Neaktivní
od 12.02.2015
|
jednatel |
08.12.2014 |
Adresa: |
67401, 18771599, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, Novodvorská, 1042, 18, Novodvorská 1042/18, Nové Dvory, 67401 Třebíč |
|
Ing. JANA LOMOZIKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.09.2019
|
jednatel |
08.12.2014 |
Adresa: |
69701, 13442520, Hodonín, Kyjov, Boršov, Boršovská, 3111, 88, Boršovská 3111/88, Boršov, 69701 Kyjov |
|