Mgr. JANA PROCHÁZKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
28.08.2024 |
Adresa: |
33141, 644056, Plzeň-sever, Kralovice, Kralovice, Týnecká, 843, Týnecká 843, 33141 Kralovice |
|
Mgr. JANA PROCHÁZKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
24.02.2021 |
Adresa: |
33165, 719293, Plzeň-sever, Žihle, Žihle, 147 |
|
Bc. PETR RANDA
|
Aktivní
|
Jednatel |
15.03.2018 |
Adresa: |
33165, 719293, Plzeň-sever, Žihle, Žihle, 147 |
|
JANA PROCHÁZKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.02.2021
|
Jednatel |
24.02.2021 |
Adresa: |
33165, 719293, Plzeň-sever, Žihle, Žihle, 147 |
|
JANA PROCHÁZKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.02.2021
|
Jednatel |
24.02.2021 |
Adresa: |
33165, 719293, Plzeň-sever, Žihle, Žihle, 147, č.p. 147, 33165 Žihle |
|
Mgr. JANA PROCHÁZKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.08.2024
|
Jednatel |
24.02.2021 |
Adresa: |
33165, 719293, Plzeň-sever, Žihle, Žihle, 147, č.p. 147, 33165 Žihle |
|
Bc. PETR RANDA
|
Neaktivní
od 07.08.2023
|
Jednatel |
15.03.2018 |
Adresa: |
33165, 719293, Plzeň-sever, Žihle, Žihle, 147, č.p. 147, 33165 Žihle |
|
PETR RANDA
|
Neaktivní
od 15.03.2018
|
jednatel |
14.12.2015 |
Adresa: |
33165, 719293, Žihle, Žihle, 147 |
|
PETR RANDA
|
Neaktivní
od 15.03.2018
|
jednatel |
14.12.2015 |
Adresa: |
33165, 719293, Plzeň-sever, Žihle, Žihle, 147, č.p. 147, 33165 Žihle |
|
PAVEL VOJTĚCH
|
Neaktivní
od 15.03.2018
|
jednatel |
01.01.2015 |
Adresa: |
33165, 720372, Žihle, Žihle, 255 |
|
PAVEL VOJTĚCH
|
Neaktivní
od 15.03.2018
|
jednatel |
01.01.2015 |
Adresa: |
33165, 720372, Plzeň-sever, Žihle, Žihle, 255, č.p. 255, 33165 Žihle |
|