MAREK ŠIROKÝ
|
Neaktivní
od 06.03.2020
|
jednatel |
25.01.2020 |
Adresa: |
69501, 23181796, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Masarykovo nám., 53, 1 |
|
MAREK ŠIROKÝ
|
Neaktivní
od 06.03.2020
|
jednatel |
25.01.2020 |
Adresa: |
69501, 23181796, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Masarykovo nám., 53, 1, Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín |
|
NIKOLA ŠLEZOVÁ
|
Neaktivní
od 24.09.2019
|
jednatel |
31.08.2018 |
Adresa: |
16200, 22168729, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Boučkova, 1746, 4 |
|
NIKOLA ŠLEZOVÁ
|
Neaktivní
od 24.09.2019
|
jednatel |
31.08.2018 |
Adresa: |
16200, 22168729, Praha, Břevnov, Boučkova, 1746, 4, Boučkova 1746/4, Břevnov, 16200 Praha 6 |
|
NIKOLA ŠLEZOVÁ
|
Neaktivní
od 31.08.2018
|
jednatel |
26.05.2016 |
Adresa: |
34012, 6954405, Klatovy, Měčín, Měčín, Školní, 56 |
|
NIKOLA ŠLEZOVÁ
|
Neaktivní
od 31.08.2018
|
jednatel |
26.05.2016 |
Adresa: |
34012, 6954405, Klatovy, Měčín, Měčín, Školní, 56, Školní 56, 34012 Měčín |
|
NIKOLA ŠLEZOVÁ
|
Neaktivní
od 26.05.2016
|
jednatel |
11.12.2014 |
Adresa: |
26242, 23024186, Rožmitál pod Třemšínem, Rožmitál pod Třemšínem, Náměstí, 8 |
|
NIKOLA ŠLEZOVÁ
|
Neaktivní
od 26.05.2016
|
jednatel |
11.12.2014 |
Adresa: |
26242, 23024186, Příbram, Rožmitál pod Třemšínem, Rožmitál pod Třemšínem, Náměstí, 8, Náměstí 8, 26242 Rožmitál pod Třemšínem |
|