OKSANA MELNYCHENKO
|
Aktivní
|
jednatel |
18.05.2022 |
Adresa: |
Luhansk, 1-sa Myrna 18/7 |
|
OKSANA MELNYCHENKO
|
Aktivní
|
jednatel |
18.05.2022 |
Adresa: |
Luhansk, 1-sa Myrna 18/7, 1-sa Myrna 18/7, Luhansk, Ukrajina |
|
DOMINIKA MIRIAMOVA
|
Neaktivní
od 18.05.2022
|
jednatel |
28.12.2019 |
Adresa: |
25082, 27487164, Praha-východ, Úvaly, Úvaly, U Hostína, 1725 |
|
DOMINIKA MIRIAMOVA
|
Neaktivní
od 18.05.2022
|
jednatel |
28.12.2019 |
Adresa: |
25082, 27487164, Praha-východ, Úvaly, Úvaly, U Hostína, 1725, U Hostína 1725, 25082 Úvaly |
|
LIUDMILA ZHIVOTKOVA
|
Neaktivní
od 28.12.2019
|
jednatel |
13.08.2018 |
Adresa: |
13000, 21775753, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Víta Nejedlého, 869, 7 |
|
LIUDMILA ZHIVOTKOVA
|
Neaktivní
od 28.12.2019
|
jednatel |
13.08.2018 |
Adresa: |
13000, 21775753, Praha, Žižkov, Víta Nejedlého, 869, 7, Víta Nejedlého 869/7, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
DOMINIKA MIRIAMOVA
|
Neaktivní
od 13.08.2018
|
jednatel |
20.02.2018 |
Adresa: |
25082, 27487164, Praha-východ, Úvaly, Úvaly, U Hostína, 1725 |
|
DOMINIKA MIRIAMOVA
|
Neaktivní
od 13.08.2018
|
jednatel |
20.02.2018 |
Adresa: |
25082, 27487164, Praha-východ, Úvaly, Úvaly, U Hostína, 1725, U Hostína 1725, 25082 Úvaly |
|
ZUZANA ČECHOVÁ
|
Neaktivní
od 20.02.2018
|
jednatel |
18.02.2015 |
Adresa: |
29301, 21229970, Vinec, Vinec, 18 |
|
ZUZANA ČECHOVÁ
|
Neaktivní
od 20.02.2018
|
jednatel |
18.02.2015 |
Adresa: |
29301, 21229970, Mladá Boleslav, Vinec, Vinec, 18, č.p. 18, 29301 Vinec |
|