MICHAL SMOLÍK
|
Neaktivní
od 02.04.2020
|
jednatel |
03.05.2018 |
Adresa: |
41201, 2919575, Litoměřice, Litoměřice, Litoměřice-Město, Mírové náměstí, 15, 7 |
|
MICHAL SMOLÍK
|
Neaktivní
od 02.04.2020
|
jednatel |
03.05.2018 |
Adresa: |
41201, 2919575, Litoměřice, Litoměřice, Litoměřice-Město, Mírové náměstí, 15, 7, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice-Město, 41201 Litoměřice |
|
JAROMÍR JANOTA
|
Neaktivní
od 03.05.2018
|
jednatel |
22.12.2017 |
Adresa: |
60200, 19173571, Brno-město, Brno, Veveří, Lidická, 700, 19 |
|
JAROMÍR JANOTA
|
Neaktivní
od 03.05.2018
|
jednatel |
22.12.2017 |
Adresa: |
60200, 19173571, Brno-město, Brno, Veveří, Lidická, 700, 19, Lidická 700/19, Veveří, 60200 Brno |
|
JAROMÍR JANOTA
|
Neaktivní
od 22.12.2017
|
jednatel |
23.01.2015 |
Adresa: |
69144, 10001352, Lednice, Lednice, Komenského, 285 |
|
JAROMÍR JANOTA
|
Neaktivní
od 22.12.2017
|
jednatel |
23.01.2015 |
Adresa: |
69144, 10001352, Břeclav, Lednice, Lednice, Komenského, 285, Komenského 285, 69144 Lednice |
|
Profispolečnosti Praha s.r.o.
24248525 |
Neaktivní
od 23.01.2015
|
jednatel |
19.12.2014 |
Adresa: |
18000, 22376933, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Primátorská, 296, 38 |
|
Profispolečnosti Praha s.r.o.
24248525 |
Neaktivní
od 23.01.2015
|
jednatel |
19.12.2014 |
Adresa: |
18000, 22376933, Praha, Libeň, Primátorská, 296, 38, Primátorská 296/38, Libeň, 18000 Praha 8 |
|