LUBOMÍR ROLLO
|
Aktivní
|
jednatel |
08.11.2023 |
Adresa: |
28522, 11647370, Kutná Hora, Zruč nad Sázavou, Zruč nad Sázavou, Mládeže, 592, Mládeže 592, 28522 Zruč nad Sázavou |
|
TOMÁŠ KALINA
|
Aktivní
|
jednatel |
28.02.2017 |
Adresa: |
25066, 26612691, Praha-východ, Zdiby, Brnky, Výhledová, 304 |
|
Tomáš Kalina
|
Neaktivní
od 08.11.2023
|
jednatel |
28.02.2017 |
Adresa: |
25066, 26612691, Praha-východ, Zdiby, Brnky, Výhledová, 304, Výhledová 304, Brnky, 25066 Zdiby |
|
Mgr. MATOUŠ BALLÍK
|
Neaktivní
od 28.02.2017
|
jednatel |
05.10.2016 |
Adresa: |
17000, 22293680, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Nad Královskou oborou, 220, 33 |
|
Mgr. MATOUŠ BALLÍK
|
Neaktivní
od 28.02.2017
|
jednatel |
05.10.2016 |
Adresa: |
17000, 22293680, Praha, Bubeneč, Nad Královskou oborou, 220, 33, Nad Královskou oborou 220/33, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
JAN MATĚJKA
|
Neaktivní
od 28.02.2017
|
jednatel |
03.03.2015 |
Adresa: |
25721, 14383021, Benešov, Poříčí nad Sázavou, Poříčí nad Sázavou, Žižkova, 174 |
|
JAN MATĚJKA
|
Neaktivní
od 28.02.2017
|
jednatel |
03.03.2015 |
Adresa: |
25721, 14383021, Benešov, Poříčí nad Sázavou, Poříčí nad Sázavou, Žižkova, 174, Žižkova 174, 25721 Poříčí nad Sázavou |
|
JAN MATĚJKA
|
Neaktivní
od 03.03.2015
|
jednatel |
22.12.2014 |
Adresa: |
25101, 12675482, Říčany, Radošovice, Edvarda Beneše, 129, 33 |
|
Mgr. MATOUŠ BALLÍK
|
Neaktivní
od 05.10.2016
|
jednatel |
22.12.2014 |
Adresa: |
11000, 21705283, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Jungmannova, 736, 10 |
|
JAN MATĚJKA
|
Neaktivní
od 03.03.2015
|
jednatel |
22.12.2014 |
Adresa: |
25101, 12675482, Praha-východ, Říčany, Radošovice, Edvarda Beneše, 795, 33, Edvarda Beneše 795/33, Radošovice, 25101 Říčany |
|
Mgr. MATOUŠ BALLÍK
|
Neaktivní
od 05.10.2016
|
jednatel |
22.12.2014 |
Adresa: |
11000, 21705283, Praha, Nové Město, Jungmannova, 736, 10, Jungmannova 736/10, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|