REALHOF správa, s.r.o.
05236479 |
Aktivní
|
člen výboru |
28.03.2024 |
Adresa: |
61500, 19670770, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Šámalova, 749, 108, Šámalova 749/108, Zábrdovice, 61500 Brno |
|
RICHARD HORKÝ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
28.03.2024 |
Adresa: |
61300, 19292619, Brno-město, Brno, Černá Pole, Hansmannova, 483, 14, Hansmannova 483/14, Černá Pole, 61300 Brno |
|
Jan Nolč
|
Aktivní
|
člen výboru |
28.03.2024 |
Adresa: |
62100, 19502460, Brno-město, Brno, Řečkovice, Vránova, 967, 67, Vránova 967/67, Řečkovice, 62100 Brno |
|
REALHOF, s.r.o.
26898144 |
Aktivní
|
člen výboru |
13.07.2017 |
Adresa: |
61500, 19670770, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Šámalova, 749, 108 |
|
JITKA HORKÁ
|
Aktivní
|
předsedkyně výboru |
24.03.2017 |
Adresa: |
61300, 19292619, Brno-město, Brno, Černá Pole, Hansmannova, 483, 14 |
|
VELO PLUS, a.s.
27755550 |
Aktivní
|
člen výboru |
30.12.2014 |
Adresa: |
60200, 26624761, Brno, Veveří, Lidická, 1005, 23b |
|
REALHOF, s.r.o.
26898144 |
Neaktivní
od 29.02.2024
|
člen výboru |
13.07.2017 |
Adresa: |
61500, 19670770, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Šámalova, 749, 108, Šámalova 749/108, Zábrdovice, 61500 Brno |
|
JITKA HORKÁ
|
Neaktivní
od 21.03.2024
|
předsedkyně výboru |
24.03.2017 |
Adresa: |
61300, 19292619, Brno-město, Brno, Černá Pole, Hansmannova, 483, 14, Hansmannova 483/14, Černá Pole, 61300 Brno |
|
JITKA HORKÁ
|
Neaktivní
od 24.03.2017
|
předsedkyně výboru |
30.12.2014 |
Adresa: |
61500, 19670770, Brno, Zábrdovice, Šámalova, 749, 108 |
|
REALHOF, s.r.o.
26898144 |
Neaktivní
od 13.07.2017
|
člen výboru |
30.12.2014 |
Adresa: |
60300, 19140827, Brno, Hlinky, 44, 112a |
|
REALHOF, s.r.o.
26898144 |
Neaktivní
od 13.07.2017
|
člen výboru |
30.12.2014 |
Adresa: |
60300, 19140827, Brno-město, Brno, Pisárky, Hlinky, 44, 112a, Hlinky 44/112a, Pisárky, 60300 Brno |
|
VELO PLUS, a.s.
27755550 |
Neaktivní
od 21.03.2024
|
člen výboru |
30.12.2014 |
Adresa: |
60200, 26624761, Brno-město, Brno, Veveří, Lidická, 1005, 23b, Lidická 1005/23b, Veveří, 60200 Brno |
|
Jitka Horká
|
Neaktivní
od 24.03.2017
|
předsedkyně výboru |
30.12.2014 |
Adresa: |
61500, 19670770, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Šámalova, 749, 108, Šámalova 749/108, Zábrdovice, 61500 Brno |
|