SAMAAN MANJA
|
Aktivní
|
jednatel |
01.03.2023 |
Adresa: |
Tartous, Safita, Haba č. 23 |
|
SAMAAN MANJA
|
Aktivní
|
jednatel |
01.03.2023 |
Adresa: |
Tartous, Safita, Haba č. 23, Haba č. 23, Tartous, Safita, Sýrie |
|
JUDr. LADISLAV SÝKORA
|
Neaktivní
od 01.03.2023
|
Jednatel |
03.02.2017 |
Adresa: |
37382, 26573300, České Budějovice, Včelná, Včelná, Jiráskova, 541 |
|
Ing. GEORGES MANGA
|
Neaktivní
od 01.03.2023
|
Jednatel |
03.02.2017 |
Adresa: |
11000, 21706336, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Václavské náměstí, 828, 23 |
|
JUDr. LADISLAV SÝKORA
|
Neaktivní
od 01.03.2023
|
Jednatel |
03.02.2017 |
Adresa: |
37382, 26573300, České Budějovice, Včelná, Včelná, Jiráskova, 541, Jiráskova 541, 37382 Včelná |
|
Ing. GEORGES MANGA
|
Neaktivní
od 01.03.2023
|
Jednatel |
03.02.2017 |
Adresa: |
11000, 21706336, Praha, Nové Město, Václavské náměstí, 828, 23, Václavské náměstí 828/23, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
MARTIN CECHL
|
Neaktivní
od 15.06.2016
|
jednatel |
19.03.2015 |
Adresa: |
12000, 21728691, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Dittrichova, 353, 3 |
|
NIKOLA ÖKSÜM
|
Neaktivní
od 03.02.2017
|
jednatel |
19.03.2015 |
Adresa: |
37316, 27651894, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Lázeňská, 2329, 56 |
|
Martin Cechl
|
Neaktivní
od 15.06.2016
|
jednatel |
19.03.2015 |
Adresa: |
12000, 21728691, Praha, Nové Město, Dittrichova, 353, 3, Dittrichova 353/3, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
NIKOLA ÖKSÜM
|
Neaktivní
od 03.02.2017
|
jednatel |
19.03.2015 |
Adresa: |
37316, 27651894, České Budějovice, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Lázeňská, 2329, 56, Lázeňská 2329/56, 37316 Dobrá Voda u Českých Budějovic |
|
JOSEF JANOTA
|
Neaktivní
od 19.03.2015
|
jednatel |
05.01.2015 |
Adresa: |
14000, 21868701, Praha 4, Krč, Vikova, 1145, 9 |
|
JOSEF JANOTA
|
Neaktivní
od 19.03.2015
|
jednatel |
05.01.2015 |
Adresa: |
14000, 21868701, Praha, Krč, Vikova, 1145, 9, Vikova 1145/9, Krč, 14000 Praha 4 |
|