Mgr. ROBIN HABÁŇ
|
Aktivní
|
jednatel |
30.12.2021 |
Adresa: |
19000, 22506934, Hlavní město Praha, Praha, Prosek, Vysočanská, 553, 71 |
|
Mgr. ROBIN HABÁŇ
|
Aktivní
|
jednatel |
30.12.2021 |
Adresa: |
19000, 22506934, Praha, Prosek, Vysočanská, 553, 71, Vysočanská 553/71, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
JAKUB SEDLÁČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
24.04.2018 |
Adresa: |
69647, 13657399, Hodonín, Žeravice, Žeravice, 290 |
|
JAKUB SEDLÁČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
24.04.2018 |
Adresa: |
69647, 13657399, Hodonín, Žeravice, Žeravice, 290, č.p. 290, 69647 Žeravice |
|
Bc. ROBIN HABÁŇ
|
Neaktivní
od 30.12.2021
|
jednatel |
24.04.2018 |
Adresa: |
19000, 22506934, Hlavní město Praha, Praha, Prosek, Vysočanská, 553, 71 |
|
Bc. ROBIN HABÁŇ
|
Neaktivní
od 30.12.2021
|
jednatel |
24.04.2018 |
Adresa: |
19000, 22506934, Praha, Prosek, Vysočanská, 553, 71, Vysočanská 553/71, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
ROBIN HABÁŇ
|
Neaktivní
od 24.04.2018
|
jednatel |
13.10.2017 |
Adresa: |
19000, 22506934, Hlavní město Praha, Praha, Prosek, Vysočanská, 553, 71 |
|
ROBIN HABÁŇ
|
Neaktivní
od 24.04.2018
|
jednatel |
13.10.2017 |
Adresa: |
19000, 22506934, Praha, Prosek, Vysočanská, 553, 71, Vysočanská 553/71, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
ROBIN HABÁŇ
|
Neaktivní
od 13.10.2017
|
jednatel |
05.01.2015 |
Adresa: |
69648, 13421042, Hodonín, Ježov, Ježov, 172 |
|
ROBIN HABÁŇ
|
Neaktivní
od 13.10.2017
|
jednatel |
05.01.2015 |
Adresa: |
69648, 13421042, Hodonín, Ježov, Ježov, 172, č.p. 172, 69648 Ježov |
|