JOSEF FRIDRICH
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
28.06.2022 |
Adresa: |
46015, 23723149, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Aloisina výšina, 633, 110 |
|
JOSEF FRIDRICH
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
28.06.2022 |
Adresa: |
46015, 23723149, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Aloisina výšina, 633, 110, Aloisina výšina 633/110, Liberec XV-Starý Harcov, 46015 Liberec |
|
JOSEF HLAVINKA
|
Aktivní
|
člen výboru |
06.10.2021 |
Adresa: |
46015, 23723173, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Aloisina výšina, 636, 116 |
|
Mgr. ZBYNĚK VENCELIDES
|
Aktivní
|
člen výboru |
06.10.2021 |
Adresa: |
46015, 23723157, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Aloisina výšina, 634, 112 |
|
JOSEF HLAVINKA
|
Aktivní
|
člen výboru |
06.10.2021 |
Adresa: |
46015, 23723173, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Aloisina výšina, 636, 116, Aloisina výšina 636/116, Liberec XV-Starý Harcov, 46015 Liberec |
|
Mgr. ZBYNĚK VENCELIDES
|
Aktivní
|
člen výboru |
06.10.2021 |
Adresa: |
46015, 23723157, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Aloisina výšina, 634, 112, Aloisina výšina 634/112, Liberec XV-Starý Harcov, 46015 Liberec |
|
JIŘÍ ČERNÝ
|
Neaktivní
od 28.06.2022
|
předseda výboru |
06.10.2021 |
Adresa: |
46015, 23723157, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Aloisina výšina, 634, 112 |
|
JIŘÍ ČERNÝ
|
Neaktivní
od 28.06.2022
|
předseda výboru |
06.10.2021 |
Adresa: |
46015, 23723157, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Aloisina výšina, 634, 112, Aloisina výšina 634/112, Liberec XV-Starý Harcov, 46015 Liberec |
|
JOSEF HLAVINKA
|
Neaktivní
od 06.10.2021
|
místopředseda výboru |
19.09.2018 |
Adresa: |
46015, 23723173, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Aloisina výšina, 636, 116 |
|
Mgr. ZBYNĚK VENCELIDES
|
Neaktivní
od 06.10.2021
|
člen výboru |
19.09.2018 |
Adresa: |
46015, 23723157, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Aloisina výšina, 634, 112 |
|
JOSEF HLAVINKA
|
Neaktivní
od 06.10.2021
|
místopředseda výboru |
19.09.2018 |
Adresa: |
46015, 23723173, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Aloisina výšina, 636, 116, Aloisina výšina 636/116, Liberec XV-Starý Harcov, 46015 Liberec |
|
Mgr. ZBYNĚK VENCELIDES
|
Neaktivní
od 06.10.2021
|
člen výboru |
19.09.2018 |
Adresa: |
46015, 23723157, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Aloisina výšina, 634, 112, Aloisina výšina 634/112, Liberec XV-Starý Harcov, 46015 Liberec |
|
JIŘÍ ČERNÝ
|
Neaktivní
od 06.10.2021
|
předseda výboru |
13.09.2017 |
Adresa: |
46015, 23723157, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Aloisina výšina, 634, 112 |
|
JIŘÍ ČERNÝ
|
Neaktivní
od 06.10.2021
|
předseda výboru |
13.09.2017 |
Adresa: |
46015, 23723157, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Aloisina výšina, 634, 112, Aloisina výšina 634/112, Liberec XV-Starý Harcov, 46015 Liberec |
|
Ing. LADISLAV BOUZEK
|
Neaktivní
od 13.09.2017
|
předseda výboru |
08.01.2015 |
Adresa: |
46015, 23723165, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Aloisina výšina, 635, 114 |
|
JIŘÍ ČERNÝ
|
Neaktivní
od 13.09.2017
|
místopředseda výboru |
08.01.2015 |
Adresa: |
46015, 23723157, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Aloisina výšina, 634, 112 |
|
JOSEF HLAVINKA
|
Neaktivní
od 19.09.2018
|
člen výboru |
08.01.2015 |
Adresa: |
46015, 23723173, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Aloisina výšina, 636, 116 |
|
Ing. LADISLAV BOUZEK
|
Neaktivní
od 13.09.2017
|
předseda výboru |
08.01.2015 |
Adresa: |
46015, 23723165, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Aloisina výšina, 635, 114, Aloisina výšina 635/114, Liberec XV-Starý Harcov, 46015 Liberec |
|
JIŘÍ ČERNÝ
|
Neaktivní
od 13.09.2017
|
místopředseda výboru |
08.01.2015 |
Adresa: |
46015, 23723157, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Aloisina výšina, 634, 112, Aloisina výšina 634/112, Liberec XV-Starý Harcov, 46015 Liberec |
|
JOSEF HLAVINKA
|
Neaktivní
od 19.09.2018
|
člen výboru |
08.01.2015 |
Adresa: |
46015, 23723173, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Aloisina výšina, 636, 116, Aloisina výšina 636/116, Liberec XV-Starý Harcov, 46015 Liberec |
|