ZDENĚK PĚNČÍK
|
Neaktivní
od 22.01.2019
|
místopředseda představenstva |
15.07.2018 |
Adresa: |
63900, 19127391, Brno-město, Brno, Štýřice, Vojtova, 514, 10 |
|
ZDENĚK PĚNČÍK
|
Neaktivní
od 22.01.2019
|
místopředseda představenstva |
15.07.2018 |
Adresa: |
63900, 19127391, Brno-město, Brno, Štýřice, Vojtova, 514, 10, Vojtova 514/10, Štýřice, 63900 Brno |
|
ZDENĚK PĚNČÍK
|
Neaktivní
od 15.07.2018
|
místopředseda představenstva |
03.02.2017 |
Adresa: |
63500, 19317689, Brno-město, Brno, Bystrc, Foltýnova, 1019, 43 |
|
ZDENĚK PĚNČÍK
|
Neaktivní
od 15.07.2018
|
místopředseda představenstva |
03.02.2017 |
Adresa: |
63500, 19317689, Brno-město, Brno, Bystrc, Foltýnova, 1019, 43, Foltýnova 1019/43, Bystrc, 63500 Brno |
|
ZDENĚK PĚNČÍK
|
Neaktivní
od 03.02.2017
|
místopředseda představenstva |
09.01.2015 |
Adresa: |
63500, 19315147, Brno, Bystrc, Filipova, 778, 12 |
|
RADOMÍRA MÍSAŘOVÁ
|
Neaktivní
od 22.01.2019
|
předseda představenstva |
09.01.2015 |
Adresa: |
63500, 19315139, Brno, Bystrc, Filipova, 777, 10 |
|
PETR CIBULIAK
|
Neaktivní
od 22.01.2019
|
člen představenstva |
09.01.2015 |
Adresa: |
63500, 19315121, Brno, Bystrc, Filipova, 776, 8 |
|
ZDENĚK PĚNČÍK
|
Neaktivní
od 03.02.2017
|
místopředseda představenstva |
09.01.2015 |
Adresa: |
63500, 19315147, Brno-město, Brno, Bystrc, Filipova, 778, 12, Filipova 778/12, Bystrc, 63500 Brno |
|
PETR CIBULIAK
|
Neaktivní
od 22.01.2019
|
člen představenstva |
09.01.2015 |
Adresa: |
63500, 19315121, Brno-město, Brno, Bystrc, Filipova, 776, 8, Filipova 776/8, Bystrc, 63500 Brno |
|
RADOMÍRA MÍSAŘOVÁ
|
Neaktivní
od 22.01.2019
|
předseda představenstva |
09.01.2015 |
Adresa: |
63500, 19315139, Brno-město, Brno, Bystrc, Filipova, 777, 10, Filipova 777/10, Bystrc, 63500 Brno |
|