TOMÁŠ ČECH
|
Neaktivní
od 31.10.2022
|
jednatel |
17.05.2020 |
Adresa: |
25165, 14571676, Praha-východ, Ondřejov, Ondřejov, Jižní, 301 |
|
TOMÁŠ ČECH
|
Neaktivní
od 31.10.2022
|
jednatel |
17.05.2020 |
Adresa: |
25165, 14571676, Praha-východ, Ondřejov, Ondřejov, Jižní, 301, Jižní 301, 25165 Ondřejov |
|
TOMÁŠ ČECH
|
Neaktivní
od 17.05.2020
|
jednatel |
05.04.2017 |
Adresa: |
25101, 12678767, Praha-východ, Říčany, Radošovice, Ke Koupališti, 463, 5 |
|
TOMÁŠ ČECH
|
Neaktivní
od 17.05.2020
|
jednatel |
05.04.2017 |
Adresa: |
25101, 12678767, Praha-východ, Říčany, Radošovice, Ke Koupališti, 463, 5, Ke Koupališti 463/5, Radošovice, 25101 Říčany |
|
TOMÁŠ ČECH
|
Neaktivní
od 05.04.2017
|
jednatel |
07.08.2015 |
Adresa: |
25263, 51361442, Praha-západ, Roztoky, Roztoky, V Solníkách, 2209 |
|
TOMÁŠ ČECH
|
Neaktivní
od 05.04.2017
|
jednatel |
07.08.2015 |
Adresa: |
25263, 51361442, Praha-západ, Roztoky, Roztoky, V Solníkách, 2209, V Solníkách 2209, 25263 Roztoky |
|
TOMÁŠ ČECH
|
Neaktivní
od 07.08.2015
|
jednatel |
20.05.2015 |
Adresa: |
18000, 22380949, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Vosmíkových, 826, 22 |
|
TOMÁŠ ČECH
|
Neaktivní
od 07.08.2015
|
jednatel |
20.05.2015 |
Adresa: |
18000, 22380949, Praha, Libeň, Vosmíkových, 826, 22, Vosmíkových 826/22, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
JUDr. JAN BOLTNAR
|
Neaktivní
od 20.05.2015
|
jednatel |
12.01.2015 |
Adresa: |
11000, 21707863, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Růžová, 972, 1 |
|
JUDr. JAN BOLTNAR
|
Neaktivní
od 20.05.2015
|
jednatel |
12.01.2015 |
Adresa: |
11000, 21707863, Praha, Nové Město, Růžová, 972, 1, Růžová 972/1, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|