PETR ŠÍMA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
07.05.2023 |
Adresa: |
76901, 10414096, Kroměříž, Holešov, Holešov, Sadová, 1548, Sadová 1548, 76901 Holešov |
|
PETR ŠÍMA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
19.06.2019 |
Adresa: |
76316, 4001397, Zlín, Fryšták, Fryšták, náměstí Míru, 14 |
|
VOJTĚCH BÁRTEK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
19.06.2019 |
Adresa: |
69801, 13713183, Hodonín, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, Kollárova, 1213 |
|
VOJTĚCH BÁRTEK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
19.06.2019 |
Adresa: |
69801, 13713183, Hodonín, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, Kollárova, 1213, Kollárova 1213, 69801 Veselí nad Moravou |
|
PETR ŠÍMA
|
Neaktivní
od 07.05.2023
|
člen představenstva |
19.06.2019 |
Adresa: |
76316, 4001397, Zlín, Fryšták, Fryšták, náměstí Míru, 14, náměstí Míru 14, 76316 Fryšták |
|
JAKUB KOUDELKA
|
Neaktivní
od 19.06.2019
|
člen představenstva |
03.02.2018 |
Adresa: |
62300, 19387351, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Jírovcova, 798, 33 |
|
JAKUB KOUDELKA
|
Neaktivní
od 19.06.2019
|
člen představenstva |
03.02.2018 |
Adresa: |
62300, 19387351, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Jírovcova, 798, 33, Jírovcova 798/33, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
PAVEL BLAHA
|
Neaktivní
od 16.02.2023
|
předseda představenstva |
12.06.2015 |
Adresa: |
69602, 13524160, Ratíškovice, Ratíškovice, Vítězná, 825 |
|
JAKUB KOUDELKA
|
Neaktivní
od 03.02.2018
|
člen představenstva |
12.06.2015 |
Adresa: |
62300, 19384386, Brno, Kohoutovice, Pavlovská, 505, 18 |
|
JAKUB KOUDELKA
|
Neaktivní
od 03.02.2018
|
člen představenstva |
12.06.2015 |
Adresa: |
62300, 19384386, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Pavlovská, 505, 18, Pavlovská 505/18, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
PAVEL BLAHA
|
Neaktivní
od 16.02.2023
|
předseda představenstva |
12.06.2015 |
Adresa: |
69602, 13524160, Hodonín, Ratíškovice, Ratíškovice, Vítězná, 825, Vítězná 825, 69602 Ratíškovice |
|
MICHAL DOSTÁL
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
Předseda představenstva |
13.01.2015 |
Adresa: |
19000, 22543104, Hlavní město Praha, Praha, Vysočany, Skloněná, 308, 16 |
|
MICHAL DOSTÁL
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
Předseda představenstva |
13.01.2015 |
Adresa: |
19000, 22543104, Praha, Vysočany, Skloněná, 308, 16, Skloněná 308/16, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|