MIROSLAV ŠIMEK
|
Aktivní
|
jednatel |
13.04.2022 |
Adresa: |
76701, 28425006, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Třasoňova, 4437, 15 |
|
MIROSLAV ŠIMEK
|
Aktivní
|
jednatel |
13.04.2022 |
Adresa: |
76701, 28425006, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Třasoňova, 4437, 15, Třasoňova 4437/15, 76701 Kroměříž |
|
KAREL MARCOŇ
|
Neaktivní
od 13.04.2022
|
Jednatel |
04.08.2017 |
Adresa: |
76701, 41519175, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Chropyňská, 4095, 138c |
|
KAREL MARCOŇ
|
Neaktivní
od 13.04.2022
|
Jednatel |
04.08.2017 |
Adresa: |
76701, 41519175, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Chropyňská, 4095, 138c, Chropyňská 4095/138c, 76701 Kroměříž |
|
KAREL MARCOŇ
|
Neaktivní
od 04.08.2017
|
Jednatel |
22.01.2016 |
Adresa: |
76701, 41519175, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Chropyňská, 4095, 138c |
|
KAREL MARCOŇ
|
Neaktivní
od 04.08.2017
|
Jednatel |
22.01.2016 |
Adresa: |
76701, 41519175, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Chropyňská, 4095, 138c, Chropyňská 4095/138c, 76701 Kroměříž |
|
KAREL MARCOŇ
|
Neaktivní
od 22.01.2016
|
Jednatel |
15.01.2015 |
Adresa: |
76823, 10221034, Kroměříž, Břest, Břest, 232 |
|
KAREL MARCOŇ
|
Neaktivní
od 22.01.2016
|
Jednatel |
15.01.2015 |
Adresa: |
76823, 10221034, Kroměříž, Břest, Břest, 232, č.p. 232, 76823 Břest |
|