Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | Hasidus alfa 2015 s.r.o. |
ICO: | 03735648 |
Registrovaná adresa: | 10000, 22694561, Praha, Strašnice, Ke Strašnické, 50, 16, Ke Strašnické 50/16, Strašnice, 10000 Praha 10 |
Začleněno na: | 22.01.2015 |
Předmět podnikání: |
zemědělská výroba
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
ARLBERG Group s.r.o. 24851817 | Aktivní | 26.06.2023 | |
|
|||
ARLBERG Group s.r.o. 24851817 | Aktivní | 30.05.2019 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
ARLBERG Group s.r.o. 24851817 | Aktivní | jednatel | 21.11.2021 |
|
|||
ARLBERG Group s.r.o. 24851817 | Aktivní | jednatel | 21.11.2021 |
|
|||
ARLBERG Group s.r.o. 24851817 | Neaktivní od 02.11.2021 | jednatel | 02.11.2021 |
|
|||
ARLBERG Group s.r.o. 24851817 | Neaktivní od 02.11.2021 | jednatel | 02.11.2021 |
|
|||
JOSEF RICHTR | Neaktivní od 12.08.2021 | Jednatel | 30.11.2018 |
|
|||
JOSEF RICHTR | Neaktivní od 12.08.2021 | Jednatel | 30.11.2018 |
|
|||
JOSEF RICHTR | Neaktivní od 30.11.2018 | Jednatel | 16.12.2015 |
|
|||
Josef Richtr | Neaktivní od 30.11.2018 | Jednatel | 16.12.2015 |
|
|||
Ing. Petr Foltýn | Neaktivní od 16.12.2015 | jednatel | 22.01.2015 |
|
|||
Ing. JAROMÍR CIHELKA | Neaktivní od 16.12.2015 | jednatel | 22.01.2015 |
|
|||
Ing. Petr Foltýn | Neaktivní od 16.12.2015 | jednatel | 22.01.2015 |
|
|||
Ing. JAROMÍR CIHELKA | Neaktivní od 16.12.2015 | jednatel | 22.01.2015 |
|
Registrační číslo Hasidus alfa 2015 s.r.o. je 03735648.
Registrační adresa Hasidus alfa 2015 s.r.o. je 10000, 22694561, Praha, Strašnice, Ke Strašnické, 50, 16, Ke Strašnické 50/16, Strašnice, 10000 Praha 10.
Hasidus alfa 2015 s.r.o. byla založena 22.01.2015.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je ARLBERG Group s.r.o., ARLBERG Group s.r.o..