JAROSLAV LUKÁČ
|
Neaktivní
od 12.09.2022
|
jednatel |
21.01.2022 |
Adresa: |
43001, 23526491, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Dr. Janského, 4589 |
|
JAROSLAV LUKÁČ
|
Neaktivní
od 12.09.2022
|
jednatel |
21.01.2022 |
Adresa: |
43001, 23526491, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Dr. Janského, 4589, Dr. Janského 4589, 43001 Chomutov |
|
GAS servis Příbram s.r.o.
27178013 |
Neaktivní
od 21.01.2022
|
jednatel |
18.11.2020 |
Adresa: |
60200, 25098250, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Příkop, 838, 6 |
|
GAS servis Příbram s.r.o.
27178013 |
Neaktivní
od 21.01.2022
|
jednatel |
18.11.2020 |
Adresa: |
60200, 25098250, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Příkop, 838, 6, Příkop 838/6, Zábrdovice, 60200 Brno |
|
Ing. ONDŘEJ HRÁČEK
|
Neaktivní
od 18.11.2020
|
Jednatel |
09.06.2018 |
Adresa: |
68601, 18958753, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Rostislavova, 420 |
|
Ing. ONDŘEJ HRÁČEK
|
Neaktivní
od 18.11.2020
|
Jednatel |
09.06.2018 |
Adresa: |
68601, 18958753, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Rostislavova, 420, Rostislavova 420, 68601 Uherské Hradiště |
|
Ing. ONDŘEJ HRÁČEK
|
Neaktivní
od 09.06.2018
|
Jednatel |
09.01.2016 |
Adresa: |
68606, 18961665, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Prokopa Holého, 764 |
|
Ing. ONDŘEJ HRÁČEK
|
Neaktivní
od 09.06.2018
|
Jednatel |
09.01.2016 |
Adresa: |
68606, 18961665, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Prokopa Holého, 764, Prokopa Holého 764, 68606 Uherské Hradiště |
|
Ing. ONDŘEJ HRÁČEK
|
Neaktivní
od 09.01.2016
|
Jednatel |
23.01.2015 |
Adresa: |
68601, 18956637, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Prostřední, 41 |
|
Ing. ONDŘEJ HRÁČEK
|
Neaktivní
od 09.01.2016
|
Jednatel |
23.01.2015 |
Adresa: |
68601, 18956637, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Prostřední, 41, Prostřední 41, 68601 Uherské Hradiště |
|