JAN KRTIČKA
|
Aktivní
|
jednatel |
12.04.2024 |
Adresa: |
32600, 85779423, Plzeň-město, Plzeň, Koterov, Jílová, 673, 22, Jílová 673/22, Koterov, 32600 Plzeň |
|
JAN KRTIČKA
|
Aktivní
|
jednatel |
19.11.2022 |
Adresa: |
32600, 24516848, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, U Lomů, 1986, 13 |
|
JON SAMUEL ŠOTOLA
|
Aktivní
|
jednatel |
02.09.2022 |
Adresa: |
11000, 21720711, Praha, Staré Město, Havelská, 503, 19 |
|
JON SAMUEL ŠOTOLA
|
Aktivní
|
jednatel |
02.09.2022 |
Adresa: |
11000, 21720711, Praha, Staré Město, Havelská, 503, 19, Havelská 503/19, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
JAN KRTIČKA
|
Neaktivní
od 12.04.2024
|
jednatel |
19.11.2022 |
Adresa: |
32600, 24516848, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, U Lomů, 1986, 13, U Lomů 1986/13, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
JON SAMUEL ŠOTOLA
|
Neaktivní
od 02.09.2022
|
jednatel |
02.07.2020 |
Adresa: |
27721, 11653272, Mělník, Medonosy, Osinalice, 3 |
|
JON SAMUEL ŠOTOLA
|
Neaktivní
od 02.09.2022
|
jednatel |
02.07.2020 |
Adresa: |
27721, 11653272, Mělník, Medonosy, Osinalice, 3, Osinalice 3, 27721 Medonosy |
|
JAN KRTIČKA
|
Neaktivní
od 19.11.2022
|
jednatel |
03.10.2019 |
Adresa: |
32600, 24406511, Plzeň-město, Plzeň, Koterov, Na Průtahu, 365, 20 |
|
JAN KRTIČKA
|
Neaktivní
od 19.11.2022
|
jednatel |
03.10.2019 |
Adresa: |
32600, 24406511, Plzeň-město, Plzeň, Koterov, Na Průtahu, 365, 20, Na Průtahu 365/20, Koterov, 32600 Plzeň |
|
JIŘÍ HOKEŠ
|
Neaktivní
od 02.07.2020
|
jednatel |
25.01.2017 |
Adresa: |
17000, 22305939, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Jirečkova, 1012, 9 |
|
JIŘÍ HOKEŠ
|
Neaktivní
od 02.07.2020
|
jednatel |
25.01.2017 |
Adresa: |
17000, 22305939, Praha, Holešovice, Jirečkova, 1012, 9, Jirečkova 1012/9, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
JAN KRTIČKA
|
Neaktivní
od 25.01.2017
|
jednatel |
23.01.2015 |
Adresa: |
32600, 24406511, Plzeň, Koterov, Na Průtahu, 365, 20 |
|
Ondřej Šteffl
|
Neaktivní
od 03.10.2019
|
jednatel |
23.01.2015 |
Adresa: |
27721, 11653272, Medonosy, Osinalice, 3 |
|
JAN KRTIČKA
|
Neaktivní
od 25.01.2017
|
jednatel |
23.01.2015 |
Adresa: |
32600, 24406511, Plzeň-město, Plzeň, Koterov, Na Průtahu, 365, 20, Na Průtahu 365/20, Koterov, 32600 Plzeň |
|
ONDŘEJ ŠTEFFL
|
Neaktivní
od 03.10.2019
|
jednatel |
23.01.2015 |
Adresa: |
27721, 11653272, Mělník, Medonosy, Osinalice, 3, Osinalice 3, 27721 Medonosy |
|