Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | AUMANTI design s.r.o. |
ICO: | 03740731 |
Registrovaná adresa: | 73961, 12561266, Frýdek-Místek, Třinec, Staré Město, Smetanova, 523, Smetanova 523, Staré Město, 73961 Třinec |
Začleněno na: | 26.01.2015 |
Předmět podnikání: |
Zlatnictví a klenotnictví
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
DANIEL KRZYŻANEK | Aktivní | 04.03.2019 | |
|
|||
DANIEL KRZYŻANEK | Aktivní | 04.03.2019 | |
|
|||
URSZULA WOJNAROVÁ | Aktivní | 06.01.2016 | |
|
|||
URSZULA WOJNAROVÁ | Aktivní | 06.01.2016 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
DANIEL KRZYŻANEK | Aktivní | Jednatel | 04.03.2019 |
|
|||
DANIEL KRZYŻANEK | Aktivní | Jednatel | 04.03.2019 |
|
|||
URSZULA WOJNAROVÁ | Aktivní | Jednatel | 06.01.2016 |
|
|||
URSZULA WOJNAROVÁ | Aktivní | Jednatel | 06.01.2016 |
|
|||
URSZULA WOJNAROVÁ | Neaktivní od 06.01.2016 | Jednatel | 23.04.2015 |
|
|||
DANIEL KRZYŽÁNEK | Neaktivní od 04.03.2019 | Jednatel | 23.04.2015 |
|
|||
URSZULA WOJNAROVÁ | Neaktivní od 06.01.2016 | Jednatel | 23.04.2015 |
|
|||
DANIEL KRZYŽÁNEK | Neaktivní od 04.03.2019 | Jednatel | 23.04.2015 |
|
|||
URSZULA WOJNAROVÁ | Neaktivní od 23.04.2015 | jednatel | 26.01.2015 |
|
|||
MIROSLAVA GEKAS | Neaktivní od 23.04.2015 | jednatel | 26.01.2015 |
|
|||
DANIEL KRZYŽÁNEK | Neaktivní od 23.04.2015 | jednatel | 26.01.2015 |
|
|||
URSZULA WOJNAROVÁ | Neaktivní od 23.04.2015 | jednatel | 26.01.2015 |
|
|||
MIROSLAVA GEKAS | Neaktivní od 23.04.2015 | jednatel | 26.01.2015 |
|
|||
DANIEL KRZYŽÁNEK | Neaktivní od 23.04.2015 | jednatel | 26.01.2015 |
|
Registrační číslo AUMANTI design s.r.o. je 03740731.
Registrační adresa AUMANTI design s.r.o. je 73961, 12561266, Frýdek-Místek, Třinec, Staré Město, Smetanova, 523, Smetanova 523, Staré Město, 73961 Třinec.
AUMANTI design s.r.o. byla založena 26.01.2015.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je DANIEL KRZYŻANEK, DANIEL KRZYŻANEK, URSZULA WOJNAROVÁ, URSZULA WOJNAROVÁ.