ING. HELENA MRÁZOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
28.03.2019 |
Adresa: |
19800, 72857480, Hlavní město Praha, Praha, Kyje, Břeclavská, 1663, 4 |
|
JANA KLEČÁKOVÁ
|
Aktivní
|
ČLEN VÝBORU |
28.03.2019 |
Adresa: |
19800, 72857480, Hlavní město Praha, Praha, Kyje, Břeclavská, 1663, 4 |
|
VLASTA NOVÁKOVÁ
|
Aktivní
|
MÍSTOPŘEDSEDA |
28.03.2019 |
Adresa: |
19800, 72857480, Hlavní město Praha, Praha, Kyje, Břeclavská, 1663, 4 |
|
ING. HELENA MRÁZOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
28.03.2019 |
Adresa: |
19800, 72857480, Praha, Kyje, Břeclavská, 1663, 4, Břeclavská 1663/4, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
JANA KLEČÁKOVÁ
|
Aktivní
|
ČLEN VÝBORU |
28.03.2019 |
Adresa: |
19800, 72857480, Praha, Kyje, Břeclavská, 1663, 4, Břeclavská 1663/4, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
VLASTA NOVÁKOVÁ
|
Aktivní
|
MÍSTOPŘEDSEDA |
28.03.2019 |
Adresa: |
19800, 72857480, Praha, Kyje, Břeclavská, 1663, 4, Břeclavská 1663/4, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
HELENA MRÁZOVÁ
|
Neaktivní
od 28.03.2019
|
předseda výboru |
21.04.2018 |
Adresa: |
19800, 72857480, Hlavní město Praha, Praha, Kyje, Břeclavská, 1663, 4 |
|
VLASTA NOVÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.03.2019
|
člen výboru |
21.04.2018 |
Adresa: |
19800, 72857480, Hlavní město Praha, Praha, Kyje, Břeclavská, 1663, 4 |
|
HELENA MRÁZOVÁ
|
Neaktivní
od 28.03.2019
|
předseda výboru |
21.04.2018 |
Adresa: |
19800, 72857480, Praha, Kyje, Břeclavská, 1663, 4, Břeclavská 1663/4, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
VLASTA NOVÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.03.2019
|
člen výboru |
21.04.2018 |
Adresa: |
19800, 72857480, Praha, Kyje, Břeclavská, 1663, 4, Břeclavská 1663/4, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
Ing. MILAN DRDA
|
Neaktivní
od 28.03.2019
|
Místopředseda výboru |
10.05.2017 |
Adresa: |
19800, 72857480, Hlavní město Praha, Praha, Kyje, Břeclavská, 1663, 4 |
|
Ing. MILAN DRDA
|
Neaktivní
od 28.03.2019
|
Místopředseda výboru |
10.05.2017 |
Adresa: |
19800, 72857480, Praha, Kyje, Břeclavská, 1663, 4, Břeclavská 1663/4, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
KATEŘINA HRÁDKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.05.2017
|
místopředseda výboru |
02.04.2016 |
Adresa: |
19800, 72857480, Hlavní město Praha, Praha, Kyje, Břeclavská, 1663, 4 |
|
KATEŘINA HRÁDKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.05.2017
|
místopředseda výboru |
02.04.2016 |
Adresa: |
19800, 72857480, Praha, Kyje, Břeclavská, 1663, 4, Břeclavská 1663/4, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
KATEŘINA FAITOVÁ
|
Neaktivní
od 02.04.2016
|
místopředseda výboru |
28.01.2015 |
Adresa: |
19800, 72857480, Hlavní město Praha, Praha, Kyje, Břeclavská, 1663, 4 |
|
HANA DVOŘÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.04.2018
|
předseda výboru |
28.01.2015 |
Adresa: |
58401, 9646655, Ledeč nad Sázavou, Ledeč nad Sázavou, Zahrádecká, 919 |
|
VÁCLAVA BITTNAROVÁ
|
Neaktivní
od 21.04.2018
|
člen výboru |
28.01.2015 |
Adresa: |
19000, 22458247, Hlavní město Praha, Praha, Hrdlořezy, Na lukách, 340, 7 |
|
KATEŘINA FAITOVÁ
|
Neaktivní
od 02.04.2016
|
místopředseda výboru |
28.01.2015 |
Adresa: |
19800, 72857480, Praha, Kyje, Břeclavská, 1663, 4, Břeclavská 1663/4, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
VÁCLAVA BITTNAROVÁ
|
Neaktivní
od 21.04.2018
|
člen výboru |
28.01.2015 |
Adresa: |
19000, 22458247, Praha, Hrdlořezy, Na lukách, 340, 7, Na lukách 340/7, Hrdlořezy, 19000 Praha 9 |
|
HANA DVOŘÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.04.2018
|
předseda výboru |
28.01.2015 |
Adresa: |
58401, 9646655, Havlíčkův Brod, Ledeč nad Sázavou, Ledeč nad Sázavou, Zahrádecká, 919, Zahrádecká 919, 58401 Ledeč nad Sázavou |
|