JUDr. Ludmila Tatranská
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
20.05.2023 |
Adresa: |
70800, 3301214, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, náměstí Antonie Bejdové, 1795, 4, náměstí Antonie Bejdové 1795/4, Poruba, 70800 Ostrava |
|
OTMAR SMOLÍK
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
20.05.2023 |
Adresa: |
70800, 3301184, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, náměstí Antonie Bejdové, 1792, 6, náměstí Antonie Bejdové 1792/6, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. PETR MARALÍK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
20.05.2023 |
Adresa: |
70800, 3301184, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, náměstí Antonie Bejdové, 1792, 6, náměstí Antonie Bejdové 1792/6, Poruba, 70800 Ostrava |
|
MIROSLAV KULINA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
20.05.2023 |
Adresa: |
70800, 3301214, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, náměstí Antonie Bejdové, 1795, 4, náměstí Antonie Bejdové 1795/4, Poruba, 70800 Ostrava |
|
JUDr. LUDMILA TATRANSKÁ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
19.08.2021 |
Adresa: |
70800, 3301214, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, náměstí Antonie Bejdové, 1795, 4 |
|
MIROSLAV KULINA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
19.08.2021 |
Adresa: |
70800, 3301214, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, náměstí Antonie Bejdové, 1795, 4 |
|
OTMAR SMOLÍK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
15.06.2018 |
Adresa: |
70800, 3301184, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, náměstí Antonie Bejdové, 1792, 6 |
|
LUDĚK STREJČEK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
15.06.2018 |
Adresa: |
70800, 3301184, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, náměstí Antonie Bejdové, 1792, 6 |
|
JUDr. Ludmila Tatranská
|
Neaktivní
od 20.05.2023
|
místopředseda představenstva |
19.08.2021 |
Adresa: |
70800, 3301214, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, náměstí Antonie Bejdové, 1795, 4, náměstí Antonie Bejdové 1795/4, Poruba, 70800 Ostrava |
|
MIROSLAV KULINA
|
Neaktivní
od 20.05.2023
|
člen představenstva |
19.08.2021 |
Adresa: |
70800, 3301214, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, náměstí Antonie Bejdové, 1795, 4, náměstí Antonie Bejdové 1795/4, Poruba, 70800 Ostrava |
|
RUDOLF FREYN
|
Neaktivní
od 19.08.2021
|
místopředseda představenstva |
15.06.2018 |
Adresa: |
70800, 3301214, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, náměstí Antonie Bejdové, 1795, 4 |
|
JUDr. LUDMILA TATRANSKÁ
|
Neaktivní
od 19.08.2021
|
člen představenstva |
15.06.2018 |
Adresa: |
70800, 3301214, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, náměstí Antonie Bejdové, 1795, 4 |
|
RUDOLF FREYN
|
Neaktivní
od 19.08.2021
|
místopředseda představenstva |
15.06.2018 |
Adresa: |
70800, 3301214, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, náměstí Antonie Bejdové, 1795, 4, náměstí Antonie Bejdové 1795/4, Poruba, 70800 Ostrava |
|
JUDr. Ludmila Tatranská
|
Neaktivní
od 19.08.2021
|
člen představenstva |
15.06.2018 |
Adresa: |
70800, 3301214, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, náměstí Antonie Bejdové, 1795, 4, náměstí Antonie Bejdové 1795/4, Poruba, 70800 Ostrava |
|
LUDĚK STREJČEK
|
Neaktivní
od 20.05.2023
|
člen představenstva |
15.06.2018 |
Adresa: |
70800, 3301184, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, náměstí Antonie Bejdové, 1792, 6, náměstí Antonie Bejdové 1792/6, Poruba, 70800 Ostrava |
|
OTMAR SMOLÍK
|
Neaktivní
od 20.05.2023
|
předseda představenstva |
15.06.2018 |
Adresa: |
70800, 3301184, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, náměstí Antonie Bejdové, 1792, 6, náměstí Antonie Bejdové 1792/6, Poruba, 70800 Ostrava |
|
OTMAR SMOLÍK
|
Neaktivní
od 15.06.2018
|
předseda představenstva |
10.02.2015 |
Adresa: |
70800, 3301184, Ostrava, Poruba, náměstí Antonie Bejdové, 1792, 6 |
|
RUDOLF FREYN
|
Neaktivní
od 15.06.2018
|
místopředseda představenstva |
10.02.2015 |
Adresa: |
70800, 3301214, Ostrava, Poruba, náměstí Antonie Bejdové, 1795, 4 |
|
LUDĚK STREJČEK
|
Neaktivní
od 15.06.2018
|
člen představenstva |
10.02.2015 |
Adresa: |
70800, 3301184, Ostrava, Poruba, náměstí Antonie Bejdové, 1792, 6 |
|
JIŘÍ LICHÝ
|
Neaktivní
od 15.06.2018
|
člen představenstva |
10.02.2015 |
Adresa: |
70800, 3301214, Ostrava, Poruba, náměstí Antonie Bejdové, 1795, 4 |
|
OTMAR SMOLÍK
|
Neaktivní
od 15.06.2018
|
předseda představenstva |
10.02.2015 |
Adresa: |
70800, 3301184, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, náměstí Antonie Bejdové, 1792, 6, náměstí Antonie Bejdové 1792/6, Poruba, 70800 Ostrava |
|
RUDOLF FREYN
|
Neaktivní
od 15.06.2018
|
místopředseda představenstva |
10.02.2015 |
Adresa: |
70800, 3301214, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, náměstí Antonie Bejdové, 1795, 4, náměstí Antonie Bejdové 1795/4, Poruba, 70800 Ostrava |
|
LUDĚK STREJČEK
|
Neaktivní
od 15.06.2018
|
člen představenstva |
10.02.2015 |
Adresa: |
70800, 3301184, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, náměstí Antonie Bejdové, 1792, 6, náměstí Antonie Bejdové 1792/6, Poruba, 70800 Ostrava |
|
JIŘÍ LICHÝ
|
Neaktivní
od 15.06.2018
|
člen představenstva |
10.02.2015 |
Adresa: |
70800, 3301214, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, náměstí Antonie Bejdové, 1795, 4, náměstí Antonie Bejdové 1795/4, Poruba, 70800 Ostrava |
|