JIŘÍ NOVOTNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
03.10.2023 |
Adresa: |
40007, 17895871, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Anežky České, 637, 21, Anežky České 637/21, Krásné Březno, 40007 Ústí nad Labem |
|
JIŘÍ NOVOTNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
25.05.2015 |
Adresa: |
40331, 17768080, Ústí nad Labem, Neštěmice, Národní, 200 |
|
DANIEL KOPEJTKO
|
Neaktivní
od 25.01.2017
|
jednatel |
19.10.2016 |
Adresa: |
40001, 17797624, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, Balbínova, 233, 3 |
|
DANIEL KOPEJTKO
|
Neaktivní
od 25.01.2017
|
jednatel |
19.10.2016 |
Adresa: |
40001, 17797624, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, Balbínova, 233, 3, Balbínova 233/3, Klíše, 40001 Ústí nad Labem |
|
DANIEL KOPEJTKO
|
Neaktivní
od 19.10.2016
|
jednatel |
25.05.2015 |
Adresa: |
40011, 17878560, Ústí nad Labem, Severní Terasa, Jana Zajíce, 2864, 4 |
|
DANIEL KOPEJTKO
|
Neaktivní
od 19.10.2016
|
jednatel |
25.05.2015 |
Adresa: |
40011, 17878560, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Severní Terasa, Jana Zajíce, 2864, 4, Jana Zajíce 2864/4, Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem |
|
JIŘÍ NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 03.10.2023
|
jednatel |
25.05.2015 |
Adresa: |
40331, 17768080, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Neštěmice, Národní, 200, Národní 200, Neštěmice, 40331 Ústí nad Labem |
|
PaedDr. Marie Maňasová
|
Neaktivní
od 25.05.2015
|
Jednatel |
06.02.2015 |
Adresa: |
15800, 22124128, Praha 5, Stodůlky, Husníkova, 2082, 12 |
|
PaedDr. MARIE MAŇASOVÁ
|
Neaktivní
od 25.05.2015
|
Jednatel |
06.02.2015 |
Adresa: |
15800, 22124128, Praha, Stodůlky, Husníkova, 2082, 12, Husníkova 2082/12, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|