DAVID MIČKA
|
Aktivní
|
jednatel |
01.01.2020 |
Adresa: |
74781, 4296133, Opava, Otice, Otice, Zahradní, 149 |
|
DAVID MIČKA
|
Aktivní
|
jednatel |
01.01.2020 |
Adresa: |
74781, 4296133, Opava, Otice, Otice, Zahradní, 149, Zahradní 149, 74781 Otice |
|
KLÁRA HOLÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.01.2020
|
jednatel |
23.08.2017 |
Adresa: |
74601, 4516168, Opava, Opava, Předměstí, Gudrichova, 1473, 20 |
|
KLÁRA HOLÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.01.2020
|
jednatel |
23.08.2017 |
Adresa: |
74601, 4516168, Opava, Opava, Předměstí, Gudrichova, 1473, 20, Gudrichova 1473/20, Předměstí, 74601 Opava |
|
KLÁRA BULL
|
Neaktivní
od 23.08.2017
|
jednatel |
26.05.2017 |
Adresa: |
74601, 4516168, Opava, Opava, Předměstí, Gudrichova, 1473, 20 |
|
KLÁRA BULL
|
Neaktivní
od 23.08.2017
|
jednatel |
26.05.2017 |
Adresa: |
74601, 4516168, Opava, Opava, Předměstí, Gudrichova, 1473, 20, Gudrichova 1473/20, Předměstí, 74601 Opava |
|
MARTIN CHALUPA
|
Neaktivní
od 26.05.2017
|
Jednatel |
10.02.2015 |
Adresa: |
74601, 4516770, Opava, Předměstí, Máchova, 1538, 10 |
|
MARTIN CHALUPA
|
Neaktivní
od 26.05.2017
|
Jednatel |
10.02.2015 |
Adresa: |
74601, 4516770, Opava, Opava, Předměstí, Máchova, 1538, 10, Máchova 1538/10, Předměstí, 74601 Opava |
|