ERIK WYBRANIEC
|
Aktivní
|
jednatel |
16.09.2022 |
Adresa: |
73553, 18178910, Karviná, Dolní Lutyně, Věřňovice, Hlavní, 227 |
|
ERIK WYBRANIEC
|
Aktivní
|
jednatel |
16.09.2022 |
Adresa: |
73553, 18178910, Karviná, Dolní Lutyně, Věřňovice, Hlavní, 227, Hlavní 227, Věřňovice, 73553 Dolní Lutyně |
|
Ing. PETR MILAN
|
Neaktivní
od 16.09.2022
|
Jednatel |
13.04.2018 |
Adresa: |
70300, 3328201, Ostrava-město, Ostrava, Vítkovice, Mírová, 502, 38 |
|
Ing. PETR MILAN
|
Neaktivní
od 16.09.2022
|
Jednatel |
13.04.2018 |
Adresa: |
70300, 3328201, Ostrava-město, Ostrava, Vítkovice, Mírová, 502, 38, Mírová 502/38, Vítkovice, 70300 Ostrava |
|
Ing. PETR MILAN
|
Neaktivní
od 13.04.2018
|
Jednatel |
21.02.2017 |
Adresa: |
74283, 26272661, Ostrava-město, Klimkovice, Václavovice, Fonovická, 118 |
|
Ing. PETR MILAN
|
Neaktivní
od 13.04.2018
|
Jednatel |
21.02.2017 |
Adresa: |
74283, 26272661, Ostrava-město, Klimkovice, Václavovice, Fonovická, 118, Fonovická 118, Václavovice, 74283 Klimkovice |
|
Ing. MICHAL KREJČÍ
|
Neaktivní
od 21.02.2017
|
jednatel |
05.04.2016 |
Adresa: |
56301, 18011942, Lanškroun, Žichlínské Předměstí, Olbrachtova, 748 |
|
Ing. MICHAL KREJČÍ
|
Neaktivní
od 21.02.2017
|
jednatel |
05.04.2016 |
Adresa: |
56301, 18011942, Ústí nad Orlicí, Lanškroun, Žichlínské Předměstí, Olbrachtova, 748, Olbrachtova 748, Žichlínské Předměstí, 56301 Lanškroun |
|
Bc. JIŘÍ ŠRÁMEK
|
Neaktivní
od 05.04.2016
|
Jednatel |
12.02.2015 |
Adresa: |
51724, 21514003, Borohrádek, Borohrádek, Jirouškova, 453 |
|
Bc. JIŘÍ ŠRÁMEK
|
Neaktivní
od 05.04.2016
|
Jednatel |
12.02.2015 |
Adresa: |
51724, 21514003, Rychnov nad Kněžnou, Borohrádek, Borohrádek, Jirouškova, 453, Jirouškova 453, 51724 Borohrádek |
|