Ing JAN SOLAŘ
|
Neaktivní
od 30.08.2022
|
člen výboru |
01.04.2022 |
Adresa: |
61600, 19597231, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Chládkova, 2022, 28c |
|
Ing JAN SOLAŘ
|
Neaktivní
od 30.08.2022
|
člen výboru |
01.04.2022 |
Adresa: |
61600, 19597231, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Chládkova, 2022, 28c, Chládkova 2022/28c, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
JOSEF HORÁK
|
Neaktivní
od 01.04.2022
|
člen |
28.12.2019 |
Adresa: |
61600, 19597274, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Chládkova, 2024, 28a |
|
Ing. MARTIN BENÁČEK
|
Neaktivní
od 30.08.2022
|
předseda |
28.12.2019 |
Adresa: |
61600, 19597231, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Chládkova, 2022, 28c |
|
Bc. LUKÁŠ KRAUS
|
Neaktivní
od 30.08.2022
|
člen |
28.12.2019 |
Adresa: |
43201, 18476970, Chomutov, Kadaň, Kadaň, Chomutovská, 1620 |
|
JOSEF HORÁK
|
Neaktivní
od 01.04.2022
|
člen |
28.12.2019 |
Adresa: |
61600, 19597274, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Chládkova, 2024, 28a, Chládkova 2024/28a, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. MARTIN BENÁČEK
|
Neaktivní
od 30.08.2022
|
předseda |
28.12.2019 |
Adresa: |
61600, 19597231, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Chládkova, 2022, 28c, Chládkova 2022/28c, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Bc. LUKÁŠ KRAUS
|
Neaktivní
od 30.08.2022
|
člen |
28.12.2019 |
Adresa: |
43201, 18476970, Chomutov, Kadaň, Kadaň, Chomutovská, 1620, Chomutovská 1620, 43201 Kadaň |
|
Ing. MARTIN BENÁČEK
|
Neaktivní
od 28.12.2019
|
Předseda výboru |
18.02.2015 |
Adresa: |
61600, 19597231, Brno, Žabovřesky, Chládkova, 2022, 28c |
|
JOSEF HORÁK
|
Neaktivní
od 28.12.2019
|
Místopředseda výboru |
18.02.2015 |
Adresa: |
61600, 19597274, Brno, Žabovřesky, Chládkova, 2024, 28a |
|
doc. Ing. LUDĚK LUKÁŠ
|
Neaktivní
od 28.12.2019
|
Člen výboru |
18.02.2015 |
Adresa: |
61600, 19597258, Brno, Žabovřesky, Chládkova, 2023, 28b |
|
Ing. MARTIN BENÁČEK
|
Neaktivní
od 28.12.2019
|
Předseda výboru |
18.02.2015 |
Adresa: |
61600, 19597231, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Chládkova, 2022, 28c, Chládkova 2022/28c, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
JOSEF HORÁK
|
Neaktivní
od 28.12.2019
|
Místopředseda výboru |
18.02.2015 |
Adresa: |
61600, 19597274, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Chládkova, 2024, 28a, Chládkova 2024/28a, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
doc. Ing. LUDĚK LUKÁŠ
|
Neaktivní
od 28.12.2019
|
Člen výboru |
18.02.2015 |
Adresa: |
61600, 19597258, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Chládkova, 2023, 28b, Chládkova 2023/28b, Žabovřesky, 61600 Brno |
|