Milan Sekyrka
|
Aktivní
|
jednatel |
27.10.2018 |
Adresa: |
33701, 20778520, Rokycany, Rokycany, Nové Město, Na Pátku, 877 |
|
MILAN SEKYRKA
|
Aktivní
|
jednatel |
27.10.2018 |
Adresa: |
33701, 20778520, Rokycany, Rokycany, Nové Město, Na Pátku, 877, Na Pátku 877, Nové Město, 33701 Rokycany |
|
Ing. KAREL ZAHUT
|
Neaktivní
od 09.03.2019
|
jednatel |
16.07.2018 |
Adresa: |
33401, 26669498, Plzeň-jih, Přeštice, Přeštice, Husova, 1264 |
|
Ing. KAREL ZAHUT
|
Neaktivní
od 09.03.2019
|
jednatel |
16.07.2018 |
Adresa: |
33401, 26669498, Plzeň-jih, Přeštice, Přeštice, Husova, 1264, Husova 1264, 33401 Přeštice |
|
JIŘÍ BERÁNEK
|
Neaktivní
od 16.07.2018
|
jednatel |
18.02.2015 |
Adresa: |
33441, 897167, Vstiš, Vstiš, 160 |
|
Ing. FRANTIŠEK KAPUSTA
|
Neaktivní
od 27.10.2018
|
jednatel |
18.02.2015 |
Adresa: |
33701, 20778988, Rokycany, Nové Město, Vokáčova, 926 |
|
Jiří Beránek
|
Neaktivní
od 16.07.2018
|
jednatel |
18.02.2015 |
Adresa: |
33441, 897167, Plzeň-jih, Vstiš, Vstiš, 160, č.p. 160, 33441 Vstiš |
|
Ing. FRANTIŠEK KAPUSTA
|
Neaktivní
od 27.10.2018
|
jednatel |
18.02.2015 |
Adresa: |
33701, 20778988, Rokycany, Rokycany, Nové Město, Vokáčova, 926, Vokáčova 926, Nové Město, 33701 Rokycany |
|