ŠÁRKA MACÁKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
05.01.2024 |
Adresa: |
25226, 6392521, Praha-západ, Třebotov, Třebotov, Na Šumavě, 121, Na Šumavě 121, 25226 Třebotov |
|
ŠÁRKA MACÁKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
11.06.2021 |
Adresa: |
18100, 22317201, Hlavní město Praha, Praha, Bohnice, Ústavní, 138, 1 |
|
ŠÁRKA MACÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.01.2024
|
jednatel |
11.06.2021 |
Adresa: |
18100, 22317201, Praha, Bohnice, Ústavní, 138, 1, Ústavní 138/1, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
ŠÁRKA PAPEŽOVÁ
|
Neaktivní
od 11.06.2021
|
jednatel |
16.07.2015 |
Adresa: |
18100, 22317201, Hlavní město Praha, Praha, Bohnice, Ústavní, 138, 1 |
|
ŠÁRKA PAPEŽOVÁ
|
Neaktivní
od 11.06.2021
|
jednatel |
16.07.2015 |
Adresa: |
18100, 22317201, Praha, Bohnice, Ústavní, 138, 1, Ústavní 138/1, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
ŠÁRKA PAPEŽOVÁ
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
jednatel |
02.07.2015 |
Adresa: |
18100, 22317201, Praha 8, Bohnice, Ústavní, 138, 1 |
|
ŠÁRKA PAPEŽOVÁ
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
jednatel |
02.07.2015 |
Adresa: |
18100, 22317201, Praha, Bohnice, Ústavní, 138, 1, Ústavní 138/1, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
MUDr. SIMONA PAPEŽOVÁ
|
Neaktivní
od 02.07.2015
|
jednatel |
20.02.2015 |
Adresa: |
18100, 22317201, Hlavní město Praha, Praha, Bohnice, Ústavní, 138, 1 |
|
MUDr. SIMONA PAPEŽOVÁ
|
Neaktivní
od 02.07.2015
|
jednatel |
20.02.2015 |
Adresa: |
18100, 22317201, Praha, Bohnice, Ústavní, 138, 1, Ústavní 138/1, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|