EKATERINA VINOGRADOVA
|
Neaktivní
od 13.04.2018
|
Jednatel |
01.03.2018 |
|
MAKSIM KOSTYLIN
|
Neaktivní
od 13.04.2018
|
Jednatel |
26.06.2017 |
|
MAKSIM KOSTYLIN
|
Neaktivní
od 26.06.2017
|
Jednatel |
01.03.2017 |
Adresa: |
14800, 21884871, Hlavní město Praha, Praha, Kunratice, Chemická, 955 |
|
MAKSIM KOSTYLIN
|
Neaktivní
od 26.06.2017
|
Jednatel |
01.03.2017 |
Adresa: |
14800, 21884871, Praha, Kunratice, Chemická, 955, Chemická 955, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
EKATERINA VINOGRADOVA
|
Neaktivní
od 01.03.2018
|
Jednatel |
22.07.2015 |
Adresa: |
15500, 22122745, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Amforová, 1930, 17 |
|
EKATERINA VINOGRADOVA
|
Neaktivní
od 01.03.2018
|
Jednatel |
22.07.2015 |
Adresa: |
15500, 22122745, Praha, Stodůlky, Amforová, 1930, 17, Amforová 1930/17, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
MAKSIM KOSTYLIN
|
Neaktivní
od 01.03.2017
|
Jednatel |
18.06.2015 |
Adresa: |
19300, 22431179, Hlavní město Praha, Praha, Horní Počernice, Hermanická, 163, 7 |
|
MAKSIM KOSTYLIN
|
Neaktivní
od 01.03.2017
|
Jednatel |
18.06.2015 |
Adresa: |
19300, 22431179, Praha, Horní Počernice, Hermanická, 163, 7, Hermanická 163/7, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
MAKSIM KOSTYLIN
|
Neaktivní
od 18.06.2015
|
Jednatel |
27.02.2015 |
Adresa: |
12000, 21753741, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Mánesova, 1442, 78 |
|
EKATERINA VINOGRADOVA
|
Neaktivní
od 22.07.2015
|
Jednatel |
27.02.2015 |
Adresa: |
13000, 21771405, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Táboritská, 464, 10 |
|
MAKSIM KOSTYLIN
|
Neaktivní
od 18.06.2015
|
Jednatel |
27.02.2015 |
Adresa: |
12000, 21753741, Praha, Vinohrady, Mánesova, 1442, 78, Mánesova 1442/78, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
EKATERINA VINOGRADOVA
|
Neaktivní
od 22.07.2015
|
Jednatel |
27.02.2015 |
Adresa: |
13000, 21771405, Praha, Žižkov, Táboritská, 464, 10, Táboritská 464/10, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|