MARKÉTA COLE
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
25.02.2022 |
Adresa: |
16100, 22222642, Hlavní město Praha, Praha, Liboc, Vlastina, 532, 13 |
|
MARKÉTA COLE
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
25.02.2022 |
Adresa: |
16100, 22222642, Praha, Liboc, Vlastina, 532, 13, Vlastina 532/13, Liboc, 16100 Praha 6 |
|
JAN NOVÁK
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
15.09.2020 |
Adresa: |
16100, 22222626, Hlavní město Praha, Praha, Liboc, Vlastina, 530, 9 |
|
MARKÉTA RAKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
15.09.2020 |
Adresa: |
16100, 22222651, Hlavní město Praha, Praha, Liboc, Vlastina, 533, 15 |
|
MARKÉTA RAKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
15.09.2020 |
Adresa: |
16100, 22222651, Praha, Liboc, Vlastina, 533, 15, Vlastina 533/15, Liboc, 16100 Praha 6 |
|
JAN NOVÁK
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
15.09.2020 |
Adresa: |
16100, 22222626, Praha, Liboc, Vlastina, 530, 9, Vlastina 530/9, Liboc, 16100 Praha 6 |
|
MARKÉTA COLE
|
Neaktivní
od 25.02.2022
|
Místopředseda výboru |
15.09.2020 |
Adresa: |
16100, 22222634, Hlavní město Praha, Praha, Liboc, Vlastina, 531, 11 |
|
MARKÉTA COLE
|
Neaktivní
od 25.02.2022
|
Místopředseda výboru |
15.09.2020 |
Adresa: |
16100, 22222634, Praha, Liboc, Vlastina, 531, 11, Vlastina 531/11, Liboc, 16100 Praha 6 |
|
MILAN ŠLAPÁK
|
Neaktivní
od 15.09.2020
|
člen výboru |
22.11.2017 |
Adresa: |
25301, 77733126, Praha-západ, Hostivice, Hostivice, Kutnauerova, 2231 |
|
MILAN ŠLAPÁK
|
Neaktivní
od 15.09.2020
|
člen výboru |
22.11.2017 |
Adresa: |
25301, 77733126, Praha-západ, Hostivice, Hostivice, Kutnauerova, 2231, Kutnauerova 2231, 25301 Hostivice |
|
MILAN ŠLAPÁK
|
Neaktivní
od 22.11.2017
|
člen výboru |
26.03.2015 |
Adresa: |
16100, 22222651, Hlavní město Praha, Praha, Liboc, Vlastina, 533, 15 |
|
JAN NOVÁK
|
Neaktivní
od 15.09.2020
|
předseda výboru |
26.03.2015 |
Adresa: |
16100, 22222626, Hlavní město Praha, Praha, Liboc, Vlastina, 530, 9 |
|
MARKÉTA COLE
|
Neaktivní
od 15.09.2020
|
místopředseda výboru |
26.03.2015 |
Adresa: |
16100, 22222634, Hlavní město Praha, Praha, Liboc, Vlastina, 531, 11 |
|
MILAN ŠLAPÁK
|
Neaktivní
od 22.11.2017
|
člen výboru |
26.03.2015 |
Adresa: |
16100, 22222651, Praha, Liboc, Vlastina, 533, 15, Vlastina 533/15, Liboc, 16100 Praha 6 |
|
JAN NOVÁK
|
Neaktivní
od 15.09.2020
|
předseda výboru |
26.03.2015 |
Adresa: |
16100, 22222626, Praha, Liboc, Vlastina, 530, 9, Vlastina 530/9, Liboc, 16100 Praha 6 |
|
MARKÉTA COLE
|
Neaktivní
od 15.09.2020
|
místopředseda výboru |
26.03.2015 |
Adresa: |
16100, 22222634, Praha, Liboc, Vlastina, 531, 11, Vlastina 531/11, Liboc, 16100 Praha 6 |
|