ŠTĚPÁN LUKEŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
30.11.2022 |
Adresa: |
15000, 22089217, Praha, Smíchov, náměstí 14. října, 1381, 4 |
|
ŠTĚPÁN LUKEŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
30.11.2022 |
Adresa: |
15000, 22089217, Praha, Smíchov, náměstí 14. října, 1381, 4, náměstí 14. října 1381/4, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Mgr. MARTIN REZEK
|
Neaktivní
od 30.11.2022
|
jednatel |
28.07.2022 |
Adresa: |
10900, 25065343, Praha, Horní Měcholupy, Livornská, 427 |
|
Mgr. MARTIN REZEK
|
Neaktivní
od 30.11.2022
|
jednatel |
28.07.2022 |
Adresa: |
10900, 25065343, Praha, Horní Měcholupy, Livornská, 427, Livornská 427, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|
Mgr. MARTIN REZEK
|
Neaktivní
od 28.07.2022
|
jednatel |
10.12.2020 |
Adresa: |
14000, 26292670, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Žateckých, 1091, 16 |
|
Mgr. MARTIN REZEK
|
Neaktivní
od 28.07.2022
|
jednatel |
10.12.2020 |
Adresa: |
14000, 26292670, Praha, Nusle, Žateckých, 1091, 16, Žateckých 1091/16, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
JOSEF ZIKUDA
|
Neaktivní
od 10.12.2020
|
jednatel |
08.09.2017 |
Adresa: |
54212, 15166244, Trutnov, Radvanice, Radvanice, 166 |
|
JOSEF ZIKUDA
|
Neaktivní
od 10.12.2020
|
jednatel |
08.09.2017 |
Adresa: |
54212, 15166244, Trutnov, Radvanice, Radvanice, 166, č.p. 166, 54212 Radvanice |
|
MARCELA JAŠURKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.09.2017
|
jednatel |
18.08.2016 |
Adresa: |
54102, 2280884, Trutnov, Trutnov, Horní Staré Město, Úpská, 550 |
|
MARCELA JAŠURKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.09.2017
|
jednatel |
18.08.2016 |
Adresa: |
54102, 2280884, Trutnov, Trutnov, Horní Staré Město, Úpská, 550, Úpská 550, Horní Staré Město, 54102 Trutnov |
|
LUCIE MRÁZKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.08.2016
|
jednatel |
04.03.2015 |
Adresa: |
47006, 23483598, Česká Lípa, Česká Lípa, Jihlavská, 2591 |
|
LUCIE MRÁZKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.08.2016
|
jednatel |
04.03.2015 |
Adresa: |
47006, 23483598, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Jihlavská, 2591, Jihlavská 2591, 47006 Česká Lípa |
|