VAN HUY TRAN
|
Aktivní
|
jednatel |
19.07.2024 |
Adresa: |
Bernolákovo, Chmeľová 6402/32, 90027, Chmeľová 6402/32, 90027 Bernolákovo, Slovensko |
|
THI LAN PHUONG PHUNG
|
Aktivní
|
jednatel |
22.03.2016 |
Adresa: |
61500, 19653310, Brno, Židenice, Na lukách, 3325, 9 |
|
THI LAN PHUONG PHUNG
|
Aktivní
|
jednatel |
22.03.2016 |
Adresa: |
61500, 19653310, Brno-město, Brno, Židenice, Na lukách, 3325, 9, Na lukách 3325/9, Židenice, 61500 Brno |
|
PHUONG PHUNG THI LAN
|
Neaktivní
od 22.03.2016
|
jednatel |
28.01.2016 |
Adresa: |
61500, 19653310, Brno, Židenice, Na lukách, 3325, 9 |
|
PHUONG PHUNG THI LAN
|
Neaktivní
od 22.03.2016
|
jednatel |
28.01.2016 |
Adresa: |
61500, 19653310, Brno-město, Brno, Židenice, Na lukách, 3325, 9, Na lukách 3325/9, Židenice, 61500 Brno |
|
VAN NINH LE
|
Neaktivní
od 18.04.2016
|
jednatel |
04.03.2015 |
Adresa: |
61500, 19653310, Brno, Židenice, Na lukách, 3325, 9 |
|
VAN NINH LE
|
Neaktivní
od 18.04.2016
|
jednatel |
04.03.2015 |
Adresa: |
61500, 19653310, Brno-město, Brno, Židenice, Na lukách, 3325, 9, Na lukách 3325/9, Židenice, 61500 Brno |
|