MANFRED ŠVESTKA
|
Neaktivní
od 01.06.2021
|
Jednatel |
08.01.2021 |
Adresa: |
36001, 11968532, Karlovy Vary, Otovice, Otovice, Hroznětínská, 64 |
|
MANFRED ŠVESTKA
|
Neaktivní
od 01.06.2021
|
Jednatel |
08.01.2021 |
Adresa: |
36001, 11968532, Karlovy Vary, Otovice, Otovice, Hroznětínská, 64, Hroznětínská 64, 36001 Otovice |
|
PETR HODAN
|
Neaktivní
od 08.01.2021
|
jednatel |
28.08.2020 |
Adresa: |
36262, 41406362, Karlovy Vary, Boží Dar, Boží Dar, 242 |
|
PETR HODAN
|
Neaktivní
od 08.01.2021
|
jednatel |
28.08.2020 |
Adresa: |
36262, 41406362, Karlovy Vary, Boží Dar, Boží Dar, 242, č.p. 242, 36262 Boží Dar |
|
Petr Hodan
|
Neaktivní
od 28.08.2020
|
jednatel |
06.06.2019 |
Adresa: |
36001, 20735057, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, T. G. Masaryka, 623, 12 |
|
PETR HODAN
|
Neaktivní
od 28.08.2020
|
jednatel |
06.06.2019 |
Adresa: |
36001, 20735057, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, T. G. Masaryka, 623, 12, T. G. Masaryka 623/12, 36001 Karlovy Vary |
|
Ing. Dr. JAN KYNCL
|
Neaktivní
od 06.06.2019
|
jednatel |
24.03.2015 |
Adresa: |
54101, 2259834, Trutnov, Střední Předměstí, Dvořákova, 333 |
|
Ing. Dr. JAN KYNCL
|
Neaktivní
od 06.06.2019
|
jednatel |
24.03.2015 |
Adresa: |
54101, 2259834, Trutnov, Trutnov, Střední Předměstí, Dvořákova, 333, Dvořákova 333, Střední Předměstí, 54101 Trutnov |
|