Ing. RADAN HOLÁSEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
02.07.2021 |
Adresa: |
78301, 28375084, Olomouc, Olomouc, Slavonín, Za kostelem, 536, 11 |
|
Ing. JAKUB ŠŤASTNÝ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
02.07.2021 |
Adresa: |
77900, 23297573, Olomouc, Olomouc, Chválkovice, Chválkovická, 109, 14 |
|
Ing. RADAN HOLÁSEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
02.07.2021 |
Adresa: |
78301, 28375084, Olomouc, Olomouc, Slavonín, Za kostelem, 536, 11, Za kostelem 536/11, Slavonín, 78301 Olomouc |
|
Ing. JAKUB ŠŤASTNÝ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
02.07.2021 |
Adresa: |
77900, 23297573, Olomouc, Olomouc, Chválkovice, Chválkovická, 109, 14, Chválkovická 109/14, Chválkovice, 77900 Olomouc |
|
JAKUB ŠŤASTNÝ
|
Neaktivní
od 22.10.2020
|
Místopředseda |
04.10.2019 |
Adresa: |
77900, 23297573, Olomouc, Olomouc, Chválkovice, Chválkovická, 109, 14 |
|
JAKUB ŠŤASTNÝ
|
Neaktivní
od 22.10.2020
|
Místopředseda |
04.10.2019 |
Adresa: |
77900, 23297573, Olomouc, Olomouc, Chválkovice, Chválkovická, 109, 14, Chválkovická 109/14, Chválkovice, 77900 Olomouc |
|
JAKUB ŠŤASTNÝ
|
Neaktivní
od 04.10.2019
|
Místopředseda |
10.06.2016 |
Adresa: |
77900, 23272121, Olomouc, Olomouc, Neředín, Lomená, 561, 1 |
|
JAKUB ŠŤASTNÝ
|
Neaktivní
od 04.10.2019
|
Místopředseda |
10.06.2016 |
Adresa: |
77900, 23272121, Olomouc, Olomouc, Neředín, Lomená, 561, 1, Lomená 561/1, Neředín, 77900 Olomouc |
|
JAKUB ŠŤASTNÝ
|
Neaktivní
od 10.06.2016
|
Místopředseda |
11.05.2016 |
Adresa: |
77900, 27423212, Olomouc, Olomouc, Hejčín, Nová hejčínská, 385, 5 |
|
JAKUB ŠŤASTNÝ
|
Neaktivní
od 10.06.2016
|
Místopředseda |
11.05.2016 |
Adresa: |
77900, 27423212, Olomouc, Olomouc, Hejčín, Nová hejčínská, 385, 5, Nová hejčínská 385/5, Hejčín, 77900 Olomouc |
|
JAKUB ŠŤASTNÝ
|
Neaktivní
od 11.05.2016
|
Místopředseda |
27.03.2015 |
Adresa: |
78316, 25506242, Dolany, Dolany, 460 |
|
MIROSLAV PAVLICA
|
Neaktivní
od 27.01.2020
|
Tajemník |
27.03.2015 |
Adresa: |
77900, 23277416, Olomouc, Hodolany, Řezníčkova, 301, 18 |
|
Ing. RADAN HOLÁSEK
|
Neaktivní
od 22.10.2020
|
Předseda |
27.03.2015 |
Adresa: |
77900, 27858359, Olomouc, Olomouc, Řepčín, gen. Píky, 300, 12 |
|
JAKUB ŠŤASTNÝ
|
Neaktivní
od 11.05.2016
|
Místopředseda |
27.03.2015 |
Adresa: |
78316, 25506242, Olomouc, Dolany, Dolany, 460, č.p. 460, 78316 Dolany |
|
MIROSLAV PAVLICA
|
Neaktivní
od 27.01.2020
|
Tajemník |
27.03.2015 |
Adresa: |
77900, 23277416, Olomouc, Olomouc, Hodolany, Řezníčkova, 301, 18, Řezníčkova 301/18, Hodolany, 77900 Olomouc |
|
Ing. RADAN HOLÁSEK
|
Neaktivní
od 22.10.2020
|
Předseda |
27.03.2015 |
Adresa: |
77900, 27858359, Olomouc, Olomouc, Řepčín, gen. Píky, 300, 12, gen. Píky 300/12, Řepčín, 77900 Olomouc |
|