OKSANA ZUBYK
|
Aktivní
|
Jednatel |
03.02.2020 |
Adresa: |
61500, 19670435, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Pastrnkova, 710, 55 |
|
OKSANA ZUBYK
|
Aktivní
|
Jednatel |
03.02.2020 |
Adresa: |
61500, 19670435, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Pastrnkova, 710, 55, Pastrnkova 710/55, Zábrdovice, 61500 Brno |
|
OLENA RUS
|
Aktivní
|
jednatel |
18.04.2019 |
Adresa: |
Ivano-Frankivsk, ul. Vasyla Ivasiuka 26/8 |
|
OLENA RUS
|
Neaktivní
od 28.03.2023
|
jednatel |
18.04.2019 |
Adresa: |
Ivano-Frankivsk, ul. Vasyla Ivasiuka 26/8, ul. Vasyla Ivasiuka 26/8, Ivano-Frankivsk, Ukrajina |
|
EMIL HALOUNEK
|
Neaktivní
od 18.04.2019
|
jednatel |
22.03.2018 |
Adresa: |
66466, 24623083, Brno-venkov, Medlov, Medlov, 74 |
|
EMIL HALOUNEK
|
Neaktivní
od 18.04.2019
|
jednatel |
22.03.2018 |
Adresa: |
66466, 24623083, Brno-venkov, Medlov, Medlov, 74, č.p. 74, 66466 Medlov |
|
PAVEL FREISLEBEN
|
Neaktivní
od 22.03.2018
|
jednatel |
22.02.2016 |
Adresa: |
15200, 26551241, Praha, Hlubočepy, Filmařská, 1154, 21 |
|
PAVEL FREISLEBEN
|
Neaktivní
od 22.03.2018
|
jednatel |
22.02.2016 |
Adresa: |
15200, 26551241, Praha, Hlubočepy, Filmařská, 1154, 21, Filmařská 1154/21, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
JIŘÍ ŠEBELA
|
Neaktivní
od 22.02.2016
|
jednatel |
10.03.2015 |
Adresa: |
46006, 23674377, Liberec, Liberec VI-Rochlice, Žitná, 823 |
|
Jiří Šebela
|
Neaktivní
od 22.02.2016
|
jednatel |
10.03.2015 |
Adresa: |
46006, 23674377, Liberec, Liberec, Liberec VI-Rochlice, Žitná, 823, Žitná 823, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec |
|