INGRID PUDICHOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
13.03.2024 |
Adresa: |
76861, 10392998, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Tř. Legií, 844, Tř. Legií 844, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
INGRID WAGNER
|
Aktivní
|
jednatel |
08.12.2017 |
Adresa: |
70300, 3328201, Ostrava-město, Ostrava, Vítkovice, Mírová, 502, 38 |
|
EDUARD WAGNER
|
Neaktivní
od 13.02.2023
|
jednatel |
10.02.2020 |
Adresa: |
70300, 41189884, Ostrava-město, Ostrava, Vítkovice, Zengrova, 2990, 32a |
|
EDUARD WAGNER
|
Neaktivní
od 13.02.2023
|
jednatel |
10.02.2020 |
Adresa: |
70300, 41189884, Ostrava-město, Ostrava, Vítkovice, Zengrova, 2990, 32a, Zengrova 2990/32a, Vítkovice, 70300 Ostrava |
|
INGRID WAGNER
|
Neaktivní
od 13.03.2024
|
jednatel |
08.12.2017 |
Adresa: |
70300, 3328201, Ostrava-město, Ostrava, Vítkovice, Mírová, 502, 38, Mírová 502/38, Vítkovice, 70300 Ostrava |
|
INGRID ROJÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.12.2017
|
jednatel |
13.12.2016 |
Adresa: |
70300, 3328201, Ostrava-město, Ostrava, Vítkovice, Mírová, 502, 38 |
|
INGRID ROJÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.12.2017
|
jednatel |
13.12.2016 |
Adresa: |
70300, 3328201, Ostrava-město, Ostrava, Vítkovice, Mírová, 502, 38, Mírová 502/38, Vítkovice, 70300 Ostrava |
|
EDUARD ROJÍČEK
|
Neaktivní
od 13.12.2016
|
Jednatel |
10.03.2015 |
Adresa: |
70030, 3260879, Ostrava, Zábřeh, Výškovická, 144, 130 |
|
EDUARD ROJÍČEK
|
Neaktivní
od 13.12.2016
|
Jednatel |
10.03.2015 |
Adresa: |
70030, 3260879, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Výškovická, 144, 130, Výškovická 144/130, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|