VITALIE VRINCEANU
|
Neaktivní
od 09.11.2022
|
Jednatel |
28.05.2020 |
Adresa: |
Kluž, Caii Ferate 12 |
|
VITALIE VRINCEANU
|
Neaktivní
od 09.11.2022
|
Jednatel |
28.05.2020 |
Adresa: |
Kluž, Caii Ferate 12, Caii Ferate 12, Kluž, Rumunsko |
|
ARANKA BRUGOS
|
Neaktivní
od 28.05.2020
|
Jednatel |
05.12.2018 |
Adresa: |
Budapešť, Oktogon tér 4 |
|
ARANKA BRUGOS
|
Neaktivní
od 28.05.2020
|
Jednatel |
05.12.2018 |
Adresa: |
Budapešť, Oktogon tér 4, Oktogon tér 4, Budapešť, Maďarsko |
|
OLEKSIY MACHANOV
|
Neaktivní
od 05.12.2018
|
Jednatel |
17.09.2018 |
Adresa: |
Lvov, Ul.Horodocka 65 |
|
OLEKSIY MACHANOV
|
Neaktivní
od 05.12.2018
|
Jednatel |
17.09.2018 |
Adresa: |
Lvov, Ul.Horodocka 65, Ul.Horodocka 65, Lvov, Ukrajina |
|
Leoš Voltr
|
Neaktivní
od 17.09.2018
|
jednatel |
12.03.2018 |
Adresa: |
54101, 2260581, Trutnov, Trutnov, Střední Předměstí, Kubelíkova, 396 |
|
Leoš Voltr
|
Neaktivní
od 17.09.2018
|
jednatel |
12.03.2018 |
Adresa: |
54101, 2260581, Trutnov, Trutnov, Střední Předměstí, Kubelíkova, 396, Kubelíkova 396, Střední Předměstí, 54101 Trutnov |
|
Bigray s.r.o.
03878333 |
Neaktivní
od 12.03.2018
|
jednatel |
25.10.2017 |
Adresa: |
13000, 21779619, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Kubelíkova, 1224, 42 |
|
Bigray s.r.o.
03878333 |
Neaktivní
od 12.03.2018
|
jednatel |
25.10.2017 |
Adresa: |
13000, 21779619, Praha, Žižkov, Kubelíkova, 1224, 42, Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JAKUB LUKÁŠ
|
Neaktivní
od 25.10.2017
|
jednatel |
16.03.2015 |
Adresa: |
11000, 21714606, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Lannova, 2061, 8 |
|
JAKUB LUKÁŠ
|
Neaktivní
od 25.10.2017
|
jednatel |
16.03.2015 |
Adresa: |
11000, 21714606, Praha, Nové Město, Lannova, 2061, 8, Lannova 2061/8, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|