Lidové bytové družstvo v Plzni
00055891 |
Aktivní
|
člen výboru |
17.08.2024 |
Adresa: |
30100, 24530131, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Prokopova, 13, 15, Prokopova 13/15, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
PETRA BALÍKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
17.08.2024 |
Adresa: |
30100, 24545821, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Americká, 1698, 46, Americká 1698/46, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
PETRA BALÍKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
08.01.2022 |
Adresa: |
30100, 24545821, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Americká, 1698, 46 |
|
Lidové bytové družstvo v Plzni
00055891 |
Aktivní
|
Člen výboru |
08.01.2022 |
Adresa: |
30100, 24530131, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Prokopova, 13, 15 |
|
Lidové bytové družstvo v Plzni
00055891 |
Neaktivní
od 17.08.2024
|
Člen výboru |
08.01.2022 |
Adresa: |
30100, 24530131, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Prokopova, 13, 15, Prokopova 13/15, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
PETRA BALÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.08.2024
|
Člen výboru |
08.01.2022 |
Adresa: |
30100, 24545821, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Americká, 1698, 46, Americká 1698/46, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
PETRA BALÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.01.2022
|
člen výboru |
18.02.2020 |
Adresa: |
30100, 24545821, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Americká, 1698, 46 |
|
PETRA BALÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.01.2022
|
člen výboru |
18.02.2020 |
Adresa: |
30100, 24545821, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Americká, 1698, 46, Americká 1698/46, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
JIŘÍ KUČERA
|
Neaktivní
od 18.02.2020
|
člen výboru |
14.02.2019 |
Adresa: |
32300, 24434302, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Otakara Březiny, 1948, 38 |
|
Lidové bytové družstvo v Plzni
00055891 |
Neaktivní
od 08.01.2022
|
člen výboru |
14.02.2019 |
Adresa: |
30100, 24530131, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Prokopova, 13, 15 |
|
Lidové bytové družstvo v Plzni
00055891 |
Neaktivní
od 08.01.2022
|
člen výboru |
14.02.2019 |
Adresa: |
30100, 24530131, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Prokopova, 13, 15, Prokopova 13/15, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
JIŘÍ KUČERA
|
Neaktivní
od 18.02.2020
|
člen výboru |
14.02.2019 |
Adresa: |
32300, 24434302, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Otakara Březiny, 1948, 38, Otakara Březiny 1948/38, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Lidové bytové družstvo v Plzni
00055891 |
Neaktivní
od 14.02.2019
|
předseda výboru |
04.04.2018 |
Adresa: |
30100, 24530131, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Prokopova, 13, 15 |
|
JIŘÍ KUČERA
|
Neaktivní
od 14.02.2019
|
místopředseda výboru |
04.04.2018 |
Adresa: |
32300, 24434302, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Otakara Březiny, 1948, 38 |
|
KATEŘINA MAJEROVÁ
|
Neaktivní
od 08.01.2022
|
člen výboru |
04.04.2018 |
Adresa: |
30100, 24530131, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Prokopova, 13, 15 |
|
Lidové bytové družstvo v Plzni
00055891 |
Neaktivní
od 14.02.2019
|
předseda výboru |
04.04.2018 |
Adresa: |
30100, 24530131, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Prokopova, 13, 15, Prokopova 13/15, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
JIŘÍ KUČERA
|
Neaktivní
od 14.02.2019
|
místopředseda výboru |
04.04.2018 |
Adresa: |
32300, 24434302, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Otakara Březiny, 1948, 38, Otakara Březiny 1948/38, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
KATEŘINA MAJEROVÁ
|
Neaktivní
od 08.01.2022
|
člen výboru |
04.04.2018 |
Adresa: |
30100, 24530131, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Prokopova, 13, 15, Prokopova 13/15, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
IVANA MATĚJOVSKÁ
|
Neaktivní
od 04.04.2018
|
předseda výboru |
18.03.2015 |
Adresa: |
30100, 24530131, Plzeň, Jižní Předměstí, Prokopova, 13, 15 |
|
JIŘÍ KUČERA
|
Neaktivní
od 04.04.2018
|
místopředseda výboru |
18.03.2015 |
Adresa: |
32300, 24434302, Plzeň, Bolevec, Otakara Březiny, 1948, 38 |
|
Lidové bytové družstvo v Plzni
00055891 |
Neaktivní
od 04.04.2018
|
člen výboru |
18.03.2015 |
Adresa: |
30100, 24530131, Plzeň-město, Plzeň, Prokopova, 13/15 |
|
Lidové bytové družstvo v Plzni
00055891 |
Neaktivní
od 04.04.2018
|
člen výboru |
18.03.2015 |
Adresa: |
30100, 24530131, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Prokopova, 13, 15, Prokopova 13/15, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
IVANA MATĚJOVSKÁ
|
Neaktivní
od 04.04.2018
|
předseda výboru |
18.03.2015 |
Adresa: |
30100, 24530131, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Prokopova, 13, 15, Prokopova 13/15, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
JIŘÍ KUČERA
|
Neaktivní
od 04.04.2018
|
místopředseda výboru |
18.03.2015 |
Adresa: |
32300, 24434302, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Otakara Březiny, 1948, 38, Otakara Březiny 1948/38, Bolevec, 32300 Plzeň |
|