MAREK MALÝ
|
Neaktivní
od 22.12.2021
|
jednatel |
23.10.2018 |
Adresa: |
19800, 22773738, Hlavní město Praha, Praha, Černý Most, Bobkova, 786, 4 |
|
MAREK MALÝ
|
Neaktivní
od 22.12.2021
|
jednatel |
23.10.2018 |
Adresa: |
19800, 22773738, Praha, Černý Most, Bobkova, 786, 4, Bobkova 786/4, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
DAVID KRISTERIUS
|
Neaktivní
od 23.10.2018
|
jednatel |
27.06.2018 |
Adresa: |
25066, 40160289, Praha-východ, Zdiby, Brnky, Sedlecká cesta, 84 |
|
DAVID KRISTERIUS
|
Neaktivní
od 23.10.2018
|
jednatel |
27.06.2018 |
Adresa: |
25066, 40160289, Praha-východ, Zdiby, Brnky, Sedlecká cesta, 84, Sedlecká cesta 84, Brnky, 25066 Zdiby |
|
DAVID KRISTERIUS
|
Neaktivní
od 27.06.2018
|
jednatel |
08.09.2016 |
Adresa: |
13000, 21787204, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Krásova, 1834, 2 |
|
DAVID KRISTERIUS
|
Neaktivní
od 27.06.2018
|
jednatel |
08.09.2016 |
Adresa: |
13000, 21787204, Praha, Žižkov, Krásova, 1834, 2, Krásova 1834/2, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
DAVID PODEŠVA
|
Neaktivní
od 08.09.2016
|
jednatel |
03.09.2015 |
Adresa: |
13000, 21787204, Praha, Žižkov, Krásova, 1834, 2 |
|
DAVID PODEŠVA
|
Neaktivní
od 08.09.2016
|
jednatel |
03.09.2015 |
Adresa: |
13000, 21787204, Praha, Žižkov, Krásova, 1834, 2, Krásova 1834/2, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
MICHAL PAŠEK
|
Neaktivní
od 03.09.2015
|
jednatel |
18.03.2015 |
Adresa: |
56102, 17952247, Dolní Dobrouč, Dolní Dobrouč, 55 |
|
MICHAL PAŠEK
|
Neaktivní
od 03.09.2015
|
jednatel |
18.03.2015 |
Adresa: |
56102, 17952247, Ústí nad Orlicí, Dolní Dobrouč, Dolní Dobrouč, 55, č.p. 55, 56102 Dolní Dobrouč |
|