Ing. MARKÉTA BAŠTÝŘOVÁ
|
Aktivní
|
1. místopředseda představenstva |
04.06.2023 |
Adresa: |
12000, 21736057, Praha, Nové Město, Gorazdova, 1982, 19, Gorazdova 1982/19, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
TOMÁŠ JANDA
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
13.01.2021 |
Adresa: |
12000, 21736057, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Gorazdova, 1982, 19 |
|
MILAN ENDAL
|
Aktivní
|
2. místopředseda představenstva |
13.01.2021 |
Adresa: |
12000, 21736057, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Gorazdova, 1982, 19 |
|
Ing. MARKÉTA NEDVĚDOVÁ
|
Aktivní
|
1. místopředseda představenstva |
13.01.2021 |
Adresa: |
12000, 21736057, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Gorazdova, 1982, 19 |
|
TOMÁŠ JANDA
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
13.01.2021 |
Adresa: |
12000, 21736057, Praha, Nové Město, Gorazdova, 1982, 19, Gorazdova 1982/19, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
MILAN ENDAL
|
Aktivní
|
2. místopředseda představenstva |
13.01.2021 |
Adresa: |
12000, 21736057, Praha, Nové Město, Gorazdova, 1982, 19, Gorazdova 1982/19, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Ing. MARKÉTA NEDVĚDOVÁ
|
Neaktivní
od 04.06.2023
|
1. místopředseda představenstva |
13.01.2021 |
Adresa: |
12000, 21736057, Praha, Nové Město, Gorazdova, 1982, 19, Gorazdova 1982/19, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
MILAN ENDAL
|
Neaktivní
od 13.01.2021
|
2.místopředseda představenstva |
25.04.2019 |
Adresa: |
12000, 21736057, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Gorazdova, 1982, 19 |
|
MILAN ENDAL
|
Neaktivní
od 13.01.2021
|
2.místopředseda představenstva |
25.04.2019 |
Adresa: |
12000, 21736057, Praha, Nové Město, Gorazdova, 1982, 19, Gorazdova 1982/19, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
JARMILA ŠÍMOVÁ
|
Neaktivní
od 22.05.2018
|
člen představenstva |
19.03.2015 |
Adresa: |
12000, 21736057, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Gorazdova, 1982, 19 |
|
IVA ZEMANOVÁ
|
Neaktivní
od 13.01.2021
|
předseda představenstva |
19.03.2015 |
Adresa: |
12000, 21736057, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Gorazdova, 1982, 19 |
|
TOMÁŠ JANDA
|
Neaktivní
od 13.01.2021
|
místopředseda představenstva |
19.03.2015 |
Adresa: |
12000, 21736057, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Gorazdova, 1982, 19 |
|
JARMILA ŠÍMOVÁ
|
Neaktivní
od 22.05.2018
|
člen představenstva |
19.03.2015 |
Adresa: |
12000, 21736057, Praha, Nové Město, Gorazdova, 1982, 19, Gorazdova 1982/19, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
IVA ZEMANOVÁ
|
Neaktivní
od 13.01.2021
|
předseda představenstva |
19.03.2015 |
Adresa: |
12000, 21736057, Praha, Nové Město, Gorazdova, 1982, 19, Gorazdova 1982/19, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
TOMÁŠ JANDA
|
Neaktivní
od 13.01.2021
|
místopředseda představenstva |
19.03.2015 |
Adresa: |
12000, 21736057, Praha, Nové Město, Gorazdova, 1982, 19, Gorazdova 1982/19, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|