TOMÁŠ ŽATEČKA
|
Aktivní
|
Jednatel |
05.02.2021 |
Adresa: |
11000, 21708312, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Hybernská, 1012, 30 |
|
TOMÁŠ ŽATEČKA
|
Aktivní
|
Jednatel |
05.02.2021 |
Adresa: |
11000, 21708312, Praha, Nové Město, Hybernská, 1012, 30, Hybernská 1012/30, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
TOMÁŠ ŽATEČKA
|
Neaktivní
od 05.02.2021
|
Jednatel |
06.06.2019 |
Adresa: |
39301, 20125755, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Masarykovo náměstí, 1 |
|
TOMÁŠ ŽATEČKA
|
Neaktivní
od 05.02.2021
|
Jednatel |
06.06.2019 |
Adresa: |
39301, 20125755, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Masarykovo náměstí, 1, Masarykovo náměstí 1, 39301 Pelhřimov |
|
TOMÁŠ ŽATEČKA
|
Neaktivní
od 06.06.2019
|
Jednatel |
24.05.2016 |
Adresa: |
39301, 20147805, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Táborská, 1870 |
|
TOMÁŠ ŽATEČKA
|
Neaktivní
od 06.06.2019
|
Jednatel |
24.05.2016 |
Adresa: |
39301, 20147805, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Táborská, 1870, Táborská 1870, 39301 Pelhřimov |
|
Ladislav Žatečka
|
Neaktivní
od 24.05.2016
|
Jednatel |
14.05.2015 |
Adresa: |
39301, 20143508, Pelhřimov, Pelhřimov, Pražská, 1435 |
|
Ladislav Žatečka
|
Neaktivní
od 24.05.2016
|
Jednatel |
14.05.2015 |
Adresa: |
39301, 20143508, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Pražská, 1435, Pražská 1435, 39301 Pelhřimov |
|
DUŠAN PIVOŇKA
|
Neaktivní
od 14.05.2015
|
Jednatel |
25.03.2015 |
Adresa: |
63800, 19263902, Brno, Lesná, Vaculíkova, 524, 1 |
|
DUŠAN PIVOŇKA
|
Neaktivní
od 14.05.2015
|
Jednatel |
25.03.2015 |
Adresa: |
63800, 19263902, Brno-město, Brno, Lesná, Vaculíkova, 524, 1, Vaculíkova 524/1, Lesná, 63800 Brno |
|