MICHAL PLESNÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
20.11.2020 |
Adresa: |
17000, 22301798, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Kamenická, 654, 52 |
|
MICHAL PLESNÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
20.11.2020 |
Adresa: |
17000, 22301798, Praha, Holešovice, Kamenická, 654, 52, Kamenická 654/52, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
RICCARDO PASTORE
|
Neaktivní
od 20.11.2020
|
jednatel |
10.07.2019 |
Adresa: |
11000, 21701920, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Ostrovní, 124, 21 |
|
RICCARDO PASTORE
|
Neaktivní
od 20.11.2020
|
jednatel |
10.07.2019 |
Adresa: |
11000, 21701920, Praha, Nové Město, Ostrovní, 124, 21, Ostrovní 124/21, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
LUIGI MANCINI
|
Neaktivní
od 10.07.2019
|
jednatel |
06.08.2017 |
Adresa: |
10000, 22600914, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Ve stínu, 167, 3 |
|
LUIGI MANCINI
|
Neaktivní
od 10.07.2019
|
jednatel |
06.08.2017 |
Adresa: |
10000, 22600914, Praha, Strašnice, Ve stínu, 167, 3, Ve stínu 167/3, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
LUIGI MANCINI
|
Neaktivní
od 06.08.2017
|
jednatel |
04.05.2017 |
Adresa: |
12800, 21758794, Hlavní město Praha, Praha, Vyšehrad, Neklanova, 107, 22 |
|
LUIGI MANCINI
|
Neaktivní
od 06.08.2017
|
jednatel |
04.05.2017 |
Adresa: |
12800, 21758794, Praha, Vyšehrad, Neklanova, 107, 22, Neklanova 107/22, Vyšehrad, 12800 Praha 2 |
|
MARCELLO GUALTIERI
|
Neaktivní
od 04.05.2017
|
jednatel |
26.03.2015 |
Adresa: |
12000, 21754284, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Polská, 1505, 40 |
|
Marcello Gualtieri
|
Neaktivní
od 04.05.2017
|
jednatel |
26.03.2015 |
Adresa: |
12000, 21754284, Praha, Vinohrady, Polská, 1505, 40, Polská 1505/40, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|