DAVID MAJERČÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
08.12.2021 |
Adresa: |
67401, 25468979, Třebíč, Třebíč, Týn, Lavického, 383 |
|
DAVID MAJERČÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
08.12.2021 |
Adresa: |
67401, 25468979, Třebíč, Třebíč, Týn, Lavického, 383, Lavického 383, Týn, 67401 Třebíč |
|
DAVID MAJERČÁK
|
Neaktivní
od 08.12.2021
|
jednatel |
15.06.2017 |
Adresa: |
67401, 18767303, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, Kpt. Nálepky, 608, 1 |
|
DAVID MAJERČÁK
|
Neaktivní
od 08.12.2021
|
jednatel |
15.06.2017 |
Adresa: |
67401, 18767303, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, Kpt. Nálepky, 608, 1, Kpt. Nálepky 608/1, Nové Dvory, 67401 Třebíč |
|
VERONIKA LUKÁČOVÁ
|
Neaktivní
od 15.06.2017
|
Jednatel |
14.10.2015 |
Adresa: |
67401, 18738532, Třebíč, Třebíč, Borovina, Zahraničního odboje, 941, 8 |
|
VERONIKA LUKÁČOVÁ
|
Neaktivní
od 15.06.2017
|
Jednatel |
14.10.2015 |
Adresa: |
67401, 18738532, Třebíč, Třebíč, Borovina, Zahraničního odboje, 941, 8, Zahraničního odboje 941/8, Borovina, 67401 Třebíč |
|
VERONIKA LUKÁČOVÁ
|
Neaktivní
od 14.10.2015
|
Jednatel |
10.04.2015 |
Adresa: |
67401, 18738028, Třebíč, Borovina, Okružní, 890, 16 |
|
VERONIKA LUKÁČOVÁ
|
Neaktivní
od 14.10.2015
|
Jednatel |
10.04.2015 |
Adresa: |
67401, 18738028, Třebíč, Třebíč, Borovina, Okružní, 890, 16, Okružní 890/16, Borovina, 67401 Třebíč |
|